EP0444882 - Procédé de transformation de plantes avec détection précoce des événements de transformation de la lignée germurale [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.03.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.12.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 11.02.2004 [2004/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Monsanto Company 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167 / US | [N/P] |
Précédent [1999/18] | Pour tous les Etats désignés MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167 / US | ||
Précédent [1991/36] | Pour tous les Etats désignés AGRACETUS, INC. 8520 University Green Middleton, Wisconsin 53562 / US | Inventeur(s) | 01 /
Christou, Paul 26 Sandy Court Madison, Wisconsin 53717 / US | 02 /
McCabe, Dennis E. 8777 Airport Road Middleton, Wisconsin 53562 / US | [1991/36] | Mandataire(s) | Bentham, Stephen, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1991/36] | Bentham, Stephen, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91301545.9 | 26.02.1991 | [1991/36] | Numéro de priorité, date | US19900485111 | 26.02.1990 Format original publié: US 485111 | [1991/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0444882 | Date: | 04.09.1991 | Langue: | EN | [1991/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0444882 | Date: | 22.04.1992 | Langue: | EN | [1992/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0444882 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | EN | [2000/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.03.1992 | Classification | IPC: | C12N15/82, C12N15/87 | [1991/36] | CPC: |
C12N15/8207 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/36] | Titre | Allemand: | Pflanzentransformationverfahren mit Früherkennung von Keimbahn-Transformationsereignissen | [1991/36] | Anglais: | Plant transformation process with early identificaton of germ line transformation events | [1991/36] | Français: | Procédé de transformation de plantes avec détection précoce des événements de transformation de la lignée germurale | [1991/36] | Procédure d'examen | 08.04.1992 | Requête en examen déposée [1992/23] | 10.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.04.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.11.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 15.01.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 19.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 25.11.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2000 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/20] | Requête en poursuite de la procédure de: | 15.01.1999 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.01.1999 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.03.1999 | Décision envoyée | 18.07.1997 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.07.1997 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête réputée non présentée | 11.08.1997 | Décision envoyée | 25.04.1996 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.04.1996 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête réputée non présentée | 21.05.1996 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 01.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 24.05.2000 | [2004/07] | Citations: | Recherche | [A]EP0301749 (AGRACETUS [US]) | [X] - ABSTRACTS VIITH INTERNATIONAL CONGRESS ON PLANT TISSUE AND CELL CULTURE June 1990, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, page 51; CHRISTOU, P., ET AL.: 'Commercialization of a process for the introduction of foreign genes in elite cultivars of soybean using electric discharge acceleration' | [A] - PLANT MOLECULAR BIOLOGY. vol. 14, no. 2, February 1990, DORDRECHT, THE NETHERLANDS. pages 261 - 268; TOMES, D. T., ET AL.: 'Transgenic tobacco plants and their progeny derived by microprojectile bombardment of tobacco leaves' | [A] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA. vol. 86, no. 19, October 1989, WASHINGTON US, pages 7500 - 7504; CHRISTOU, P., ET AL.: Inheritance and expression of foreign genes in transgenic soybean plants' |