EP0447263 - Support rétractable de récipients [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour :GB
Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex / GB | Pour :FR
FORD FRANCE S.A. B.P. 307 92506 Rueil-Malmaison Cédex / FR | Pour :DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Henry-Ford-Strasse 1 50725 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1991/38] | Pour :GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood Essex / GB | ||
Pour :FR
FORD FRANCE S. A. B.P. 307 F-92506 Rueil-Malmaison Cédex / FR | |||
Pour :DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | Inventeur(s) | 01 /
Burgess, Martin 11 Stanley Avenue Beckenham, Kent BR3 2PU / GB | 02 /
Percy, John A.G. 2 Huntsmans Drive Upminster, Essex RM14 3YU / GB | [1991/38] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [1991/38] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91302266.1 | 15.03.1991 | [1991/38] | Numéro de priorité, date | GB19900005790 | 15.03.1990 Format original publié: GB 9005790 | [1991/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0447263 | Date: | 18.09.1991 | Langue: | EN | [1991/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0447263 | Date: | 18.12.1991 | Langue: | EN | [1991/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0447263 | Date: | 09.11.1994 | Langue: | EN | [1994/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.1991 | Classification | IPC: | B60N3/10 | [1991/38] | CPC: |
B60N3/102 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1991/38] | Titre | Allemand: | Einschiebbarer Behälterträger | [1991/38] | Anglais: | Retractable container holder | [1991/38] | Français: | Support rétractable de récipients | [1991/38] | Procédure d'examen | 27.05.1992 | Requête en examen déposée [1992/31] | 02.09.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.05.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.1994 | Taxe de délivrance payée | 25.05.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.08.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 09.11.1994 | [2006/14] |
Précédent [1995/41] | FR | 07.04.1995 | Citations: | Recherche | [A]US2649270 (FRANKS ALTON L); | [A]DE1944604 (NICCOLI VITTORIO, et al); | [A]US3817190 (EVANGELISTA H); | [AD]WO8404072 (PRATT MICHAEL J); | [A]US4733908 (DYKSTRA RONALD A [US], et al); | [A]US4907775 (LORENCE BRIAN S [US], et al) |