EP0453159 - Synthèse des dérivés d'analogues d'acide (S)-3-(thien-2-ylthio)butyrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 24.03.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.03.1993 | Retrait de la demande | publié le 12.05.1993 [1993/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | [N/P] |
Précédent [1991/43] | Pour tous les Etats désignés MERCK & CO. INC. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | Inventeur(s) | 01 /
Blacklock, Thomas J. 493 Valley Road Clark, NJ 07066 / US | 02 /
Shinkai, Ichiro 1101 Prospect Street Westfield, NJ 07090 / US | [1991/43] | Mandataire(s) | Thompson, John, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Précédent [1991/43] | Thompson, John Dr., et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91303136.5 | 09.04.1991 | [1991/43] | Numéro de priorité, date | US19900510805 | 16.04.1990 Format original publié: US 510805 | [1991/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0453159 | Date: | 23.10.1991 | Langue: | EN | [1991/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.08.1991 | Classification | IPC: | C07D333/34 | [1991/43] | CPC: |
C07D333/34 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1991/43] | Titre | Allemand: | Synthese von (S)-3-(thien-2-ylthio)Butansäurederivaten | [1991/43] | Anglais: | Synthesis of (S)-3-(thien-2-ylthio)butyric acid analogs | [1991/43] | Français: | Synthèse des dérivés d'analogues d'acide (S)-3-(thien-2-ylthio)butyrique | [1991/43] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 04.03.1992 | Requête en examen déposée [1992/18] | 22.03.1993 | Demande retirée par le demandeur [1993/19] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]US4797413 (BALDWIN JOHN J [US], et al) | [Y] - HELVETICA CHIMICA ACTA, vol. 70, 1987, pages 1326-1332; A. GRIESBECK et al.: "121. Herstellung enantiomerenreiner Derivate von 3-Amino- und 3-Mercaptobuttersäure durch Sn2-Ringöffnung des beta-lactons und eines 1,3-Dioxanons aus der 3-Hydroxybuttersäure" |