Etats contractants désignés | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | Procédure d'examen | 22.03.1993 | Demande retirée par le demandeur
[1993/19] | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 23.10.1991 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | CH DE FR GB IT LI NL | | Date de l'événement: | 29.04.1992 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19920304 | | Date de l'événement: | 12.05.1993 | | Description de l'événement: | APPLICATION WITHDRAWN | [DO NOT USE]: | 19930322 | | Date de l'événement: | 07.09.1991 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 24.03.1993 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |