EP0465073 - Electroformage de platine et électroplacage de platine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.01.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.1998 [1998/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Electroplating Engineers of Japan Limited 6-6, Kayabacho 2-chome Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/02] | Pour tous les Etats désignés Electroplating Engineers of Japan Limited 6-6, Kayabacho 2-chome Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Katsutugu, Kitada City-Heim Haruhiko 203, Ninomiya 1459-1 Ninomiyamachi, Nakagun, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Soumei, Yarita, Dia-Palace Fuchinobe III, 10-13-90 Fuchinobe 3-chome Sagamihara-shi, Kanagawa-ken / JP | [1992/02] | Mandataire(s) | Perry, Robert Edward, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [1992/02] | Perry, Robert Edward, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91305680.0 | 24.06.1991 | [1992/02] | Numéro de priorité, date | JP19900170064 | 29.06.1990 Format original publié: JP 17006490 | JP19900185241 | 16.07.1990 Format original publié: JP 18524190 | JP19910124577 | 30.04.1991 Format original publié: JP 12457791 | JP19910124578 | 30.04.1991 Format original publié: JP 12457891 | JP19910124579 | 30.04.1991 Format original publié: JP 12457991 | [1992/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0465073 | Date: | 08.01.1992 | Langue: | EN | [1992/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0465073 | Date: | 12.03.1997 | Langue: | EN | [1997/11] | Type: | B1 RE Réédition du fascicule de brevet | N°: | EP0465073 | Date: | 10.12.1997 | [1997/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.1991 | Classification | IPC: | C25D3/50, C25D1/16 | [1997/11] | CPC: |
C25D3/567 (EP,US);
C25D3/50 (EP,KR,US);
A44C27/002 (EP,US)
|
Précédent IPC [1992/02] | C25D3/50 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1992/02] | Titre | Allemand: | Platin-Elektroformung und Platin-Elektroplattierung | [1997/11] | Anglais: | Platinum electroforming and platinum electroplating | [1992/02] | Français: | Electroformage de platine et électroplacage de platine | [1992/02] |
Précédent [1992/02] | Platinum-Elektroformung und Platinum-Elektroplattierung | Procédure d'examen | 12.07.1991 | Requête en examen déposée [1992/02] | 18.04.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.10.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.08.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.1996 | Taxe de délivrance payée | 08.11.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [1998/03] |
Précédent [1997/43] | DE | 13.06.1997 | Citations: | Recherche | [Y]FR1273663 (ENGELHARD IND INC); | [AD]EP0358375 (JOHNSON MATTHEY PLC [GB]) |