EP0471442 - Procédé pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/08] | Procédés et appareil pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué | ||
[1999/10] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.08.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 111 Powdermill Road Maynard Massachusetts 01754-1418 / US | [N/P] |
Précédent [1992/08] | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 111 Powdermill Road Maynard Massachusetts 01754-1418 / US | Inventeur(s) | 01 /
Jacobson, Neal F. 6 Cranwell Court Nashua, New Hampshire 03062 / US | 02 /
Renzullo, Michael J. 7 Byron Road Ashland, Massachusetts 01721 / US | 03 /
Reilly, Paul A. 70 Underhill Street Nashua, New Hampshire 03060 / US | [1992/08] | Mandataire(s) | Goodman, Christopher, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Précédent [1992/08] | Goodman, Christopher, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91306171.9 | 08.07.1991 | [1992/08] | Numéro de priorité, date | US19900567131 | 14.08.1990 Format original publié: US 567131 | [1992/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0471442 | Date: | 19.02.1992 | Langue: | EN | [1992/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0471442 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | EN | [1993/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0471442 | Date: | 27.10.1999 | Langue: | EN | [1999/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.1992 | Classification | IPC: | G06F9/44 | [1992/08] | CPC: |
G06F9/548 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1992/08] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung | [1999/10] | Anglais: | Method for implementing server functions in a distributed heterogeneous environment | [1999/10] | Français: | Procédé pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué | [1999/10] |
Précédent [1992/08] | Verfahren und Gerät zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung | ||
Précédent [1992/08] | Methods and apparatus for implementing server functions in a distributed heterogeneous environment | ||
Précédent [1992/08] | Procédés et appareil pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué | Procédure d'examen | 19.07.1991 | Requête en examen déposée [1992/08] | 25.09.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 16.04.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 03.05.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.07.1999 | Taxe de délivrance payée | 05.07.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.07.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 27.10.1999 | NL | 27.10.1999 | [2008/02] |
Précédent [2003/07] | NL | 27.10.1999 | Citations: | Recherche | [ED]EP0474339 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]); | [ED]EP0474340 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]); | [ED]EP0472279 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]) | [A] - S.C. DEWHURST ET AL. 'Programming in C++' 1989 , PRENTICE-HALL , NEW JERSEY | [A] - PROCEEDINGS 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS September 1987, BERLIN, WEST GERMANY pages 113 - 118 DAVE OTWAY ET AL. 'REX: a remote execution protocol for object-oriented distributed applications' | [A] - COMPUTER COMMUNICATIONS vol. 13, no. 6, July 1990, GUILDFORD GB pages 365 - 373 RODGER LEA ET AL. 'Supporting object interaction in heterogeneous distributed systems' | [AP] - WILLIAMS T., "INDUSTRY GROUP INITIATES OBJECT-ORIENTED SOFTWARE STANDARDS.", COMPUTER DESIGN., PENNWELL PUBL. LITTLETON, MASSACHUSETTS., US, US, (19900901), vol. 29., no. 17., ISSN 0010-4566, page 46 + 49/50., XP000151375 | [AP] - J. FORGIONE ET AL. 'Response to the OMG RFI for the Object Request Broker' 15 August 1990 , DATA GENERAL CORPORATION , WESTBORO, MA, USA |