EP0478128 - Processeur pipeline de calcul d'une transformation rapide de Fourier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 06.11.1998 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.11.1998 | Rejet de la demande | publié le 23.12.1998 [1998/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [1992/14] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Monastra, Edward James 6 Gettysburg Drive Voorhees, New Jersey 08043 / US | 02 /
Huah, Jim Jenndong 103 Hart Road Cherry Hill, New Jersey 08034 / US | [1992/14] | Mandataire(s) | Goode, Ian Roy, et al London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Précédent [1996/30] | Goode, Ian Roy, et al GE London Patent Operation, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | ||
Précédent [1992/14] | Pratt, Richard Wilson, et al London Patent Operation G.E. Technical Services Co. Inc. Essex House 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91307300.3 | 08.08.1991 | [1992/14] | Numéro de priorité, date | US19900565079 | 10.08.1990 Format original publié: US 565079 | [1992/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0478128 | Date: | 01.04.1992 | Langue: | EN | [1992/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0478128 | Date: | 22.12.1993 | Langue: | EN | [1993/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.1993 | Classification | IPC: | G06F15/332 | [1992/14] | CPC: |
G06F17/142 (EP,US);
G06F17/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/14] | Titre | Allemand: | Pipelineprozessor für die schnelle Fourier-Transformation | [1992/14] | Anglais: | Pipelined fast fourier transform processor | [1992/14] | Français: | Processeur pipeline de calcul d'une transformation rapide de Fourier | [1992/14] | Procédure dexamen | 24.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/29] | 22.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.10.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.05.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 20.07.1998 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1998/52] | 30.07.1998 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1998/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.09.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1998 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2545629 (VICTOR COMPANY OF JAPAN [JP]); | [A]FR2641631 (DIEHL GMBH & CO [DE]); | [A]EP0262816 (ZORAN CORP [US]); | [A]EP0329023 (HONEYWELL INC [US]); | [A]EP0376683 (TOSHIBA KK [JP]) | [A] - BUNGARD D. R., LAU L., RORABAUGH T. L., "PROGRAMMABLE FFT PROCESSORS FOR WIDE-BANDWIDTH HF SPEAD-SPECTRUM COMMUNICATIONS AND RADAR SIGNAL PROCESSING.", SPEECH PROCESSING 2, DIGITAL SIGNAL PROCESSING. GLASGOW, MAY 23 - 26, 1989., NEW YORK, IEEE., US, US, (19890523), vol. 02., pages 1357 - 1359., XP000090353 |