EP0471521 - Matrice de son peripherique utilisant un circuit pour détecter les valeurs de crête [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/08] | Circuit pour détecter les valeurs de crête | ||
[1997/03] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.1997 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.01.1998 [1998/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1992/08] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Katakura, Masayuki, c/o Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | 02 /
Ishihara, Masaaki, c/o Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | [1992/08] | Mandataire(s) | Nicholls, Michael John, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1994/40] | Nicholls, Michael John, et al J.A. KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1992/08] | Nicholls, Michael John J.A. KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91307353.2 | 09.08.1991 | [1992/08] | Numéro de priorité, date | JP19900214592 | 14.08.1990 Format original publié: JP 21459290 | [1992/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0471521 | Date: | 19.02.1992 | Langue: | EN | [1992/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0471521 | Date: | 16.02.1994 | Langue: | EN | [1994/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0471521 | Date: | 15.01.1997 | Langue: | EN | [1997/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.12.1993 | Classification | IPC: | G01R19/04, H04S7/00 | [1997/03] | CPC: |
G01R19/04 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [1992/08] | G01R19/04 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/08] | Titre | Allemand: | Surround sound matrix mit Spitzenwert-Detektorschaltung | [1997/03] | Anglais: | Surround sound matrix using a peak value detecting circuit | [1997/03] | Français: | Matrice de son peripherique utilisant un circuit pour détecter les valeurs de crête | [1997/03] |
Précédent [1992/08] | Spritzenwert-Detektorschaltung | ||
Précédent [1992/08] | Peak value detecting circuit | ||
Précédent [1992/08] | Circuit pour détecter les valeurs de crête | Procédure d'examen | 18.07.1994 | Requête en examen déposée [1994/37] | 20.03.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 10.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Examen | DE3818455 | DE3640074 | - LINEAR DATABOOK, National Semiconductor 1980, page 3-47 |