EP0528085 - Réseau de communication avec commutation ATM et STM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.10.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.2005 | Demande réputée retirée | publié le 07.12.2005 [2005/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | Pour tous les Etats désignés Marconi Communications Limited New Century Park P.O. Box 53 Coventry, CV3 1HJ / GB | [N/P] |
Précédent [1999/21] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés MARCONI COMMUNICATIONS LIMITED New Century Park P.O. Box 53 Coventry, CV3 1HJ / GB | |||
Précédent [1993/08] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés GPT LIMITED New Century Park P.O. Box 53 Coventry, CV3 1HJ / GB | Inventeur(s) | 01 /
Schmidt, Lothar Albert-Schweitzer-Ring 25 W-8080 Fürstenfeldbruck / DE | 02 /
Mallinson, Andy 6, Coy Pond Road Poole BH12 1HX / GB | 03 /
Jugel, Alfred Johann-Sebastian-Bach-Strasse 55 W-8192 Geretsried / DE | 04 /
Rau, Peter, Dr. Bad Ischler Strasse 11 W-8000 München 60 / DE | [1993/08] | Mandataire(s) | Berg, Peter, et al European Patent Attorney Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/40] | Berg, Peter, et al European Patent Attorney, Siemens AG, Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2000/09] | Zedlitz, Peter, et al Patentanwalt, Postfach 22 13 17 80503 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91307635.2 | 19.08.1991 | [1993/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0528085 | Date: | 24.02.1993 | Langue: | DE | [1993/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.1992 | Classification | IPC: | H04L12/64, H04L12/56 | [1993/08] | CPC: |
H04L12/6402 (EP,US);
H04L12/5601 (EP,US);
H04L49/1553 (EP,US);
H04L49/60 (EP,US);
H04L49/606 (EP,US);
H04J2203/0012 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1993/08] | Titre | Allemand: | Fernmeldenetz mit ATM- und STM-Vermittlung | [1993/08] | Anglais: | Communications network for ATM and STM switching | [1993/08] | Français: | Réseau de communication avec commutation ATM et STM | [1993/08] | Procédure dexamen | 24.03.1993 | Requête en examen déposée [1993/20] | 25.04.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.10.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/49] | 05.07.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 17.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 23.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 18.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 19.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2001 | 11   M06   Pas encore payé | 31.08.2005 | 15   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0354120 (LMT RADIO PROFESSIONELLE [FR]); | [AD]EP0365693 (SIEMENS AG [DE]) | [Y] - SCHAFFER B., "Synchronous and Asynchronous Transfer Modes in the Future Broadband ISDN", IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS '88, PHILADELPHIA, PA, US, (198806), vol. 3, pages 1552 - 1558 | [A] - HENRION M.A. ET AL., "Switching Network Architecture for ATM Broadband Communications", XIII INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, STOCKHOLM, SE, (199005), vol. 5, pages 1 - 8 |