EP0479438 - Matériau absorbant les ondes électromagnétiques à particules à double enrobage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.03.1998 [1998/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Chamberlain, Craig S., c/o Minnesota Mining and Manufact. Co., 2501 Hudson Road, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
Connell, Glen, c/o Minnesota Mining and Manufact. Co., 2501 Hudson Road, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
Tait, William C., c/o Minnesota Mining and Manufact. Co., 2501 Hudson Road, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [1992/15] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | [1995/48] |
Précédent [1992/15] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91308300.2 | 11.09.1991 | [1992/15] | Numéro de priorité, date | US19900591799 | 02.10.1990 Format original publié: US 591799 | [1992/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0479438 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | EN | [1992/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0479438 | Date: | 14.10.1992 | Langue: | EN | [1992/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0479438 | Date: | 02.04.1997 | Langue: | EN | [1997/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.1992 | Classification | IPC: | H01Q17/00 | [1992/15] | CPC: |
H01Q17/002 (EP);
H01Q19/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/15] | Titre | Allemand: | Elektromagnetische Strahlung absorbierendes Material mit doppelt umhüllten Partikeln | [1992/15] | Anglais: | Electromagnetic radiation absorbing material employing doubly layered particles | [1992/15] | Français: | Matériau absorbant les ondes électromagnétiques à particules à double enrobage | [1992/15] | Procédure d'examen | 06.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/23] | 26.01.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.1997 | Taxe de délivrance payée | 08.01.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP1220899 [ ]; | US3721982 [ ] (WESCH L); | GB1411731 [ ] (KUREHA CHEMICAL IND CO LTD, et al); | US4173018 [ ] (CONVERSE WILLIAM E [US], et al) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, no. 539 (E-853), 30th November 1989; & JP-A-1 220 899 (KENICHI NODA) 04-09-1989, & JP1220899 A 00000000 | Examen | JP51122356 | EP0240809 | EP0374795 | GB893007 | GB1216071 | US2951247 | US3599210 | US4012738 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 1, no. 30 (E-76)[1064], 29th March 1977; & JP-A-51 122 356 (MITSUBISHI DENKI K.K.) 26-10-1976, & JP51122356 A 00000000 |