EP0482845 - Convertisseur numérique-analogique à linéarité améliorée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.09.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.1996 | Demande réputée retirée | publié le 13.11.1996 [1996/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/18] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ogawara, Takeshi, c/o NEC Corporation 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-01 / JP | [1992/18] | Mandataire(s) | Abnett, Richard Charles, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [1992/18] | Abnett, Richard Charles, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91309667.3 | 18.10.1991 | [1992/18] | Numéro de priorité, date | JP19900288918 | 26.10.1990 Format original publié: JP 28891890 | [1992/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0482845 | Date: | 29.04.1992 | Langue: | EN | [1992/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0482845 | Date: | 12.01.1994 | Langue: | EN | [1994/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.1993 | Classification | IPC: | H03M1/74 | [1992/18] | CPC: |
H03M1/0651 (EP,US);
H03M1/685 (EP,US);
H03M1/747 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/18] | Titre | Allemand: | Digital-Analogwandler mit verbesserter Linearität | [1992/18] | Anglais: | Digital-to-analog converting unit with improved linearity | [1992/18] | Français: | Convertisseur numérique-analogique à linéarité améliorée | [1992/18] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure dexamen | 04.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/18] | 09.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.04.1996 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/46] | 19.06.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH02253719 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1-4; | DE3612693 [ ] (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19901225), vol. 014, no. 580, Database accession no. (E - 1017) [ ] * abstract * | [A] - Miki T et al, "An 80 MHz 8 b CMOS D/A converter", 1986 IEEE INTERNATIONAL SOLID-STATE CIRCUITS CONFERENCE. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS (CAT. NO.86CH2263-2), ANAHEIM, CA, USA, 19-21 FEB. 1986, 132 - 133, 325 [A] 1-4 * the whole document * |