EP0503193 - Crampon mécanique scellé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.11.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1993 | Retrait de la demande | publié le 05.01.1994 [1994/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BTM CORPORATION 300 Davis Road Marysville Michigan 48040 / US | [N/P] |
Précédent [1992/38] | Pour tous les Etats désignés BTM CORPORATION 300 Davis Road Marysville, Michigan 48040 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sawdon, Edwin George 722 North Riverside St Clair, Michigan 48079 / US | [1992/38] | Mandataire(s) | Williams, Trevor John, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1992/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91310292.7 | 06.11.1991 | [1992/38] | Numéro de priorité, date | US19910667504 | 11.03.1991 Format original publié: US 667504 | [1992/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0503193 | Date: | 16.09.1992 | Langue: | EN | [1992/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0503193 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | EN | [1993/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.1992 | Classification | IPC: | B23Q3/06, B25B5/04 | [1992/38] | CPC: |
B25B5/061 (EP,US);
B25B5/122 (EP,US);
B25B5/163 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1992/38] | Titre | Allemand: | Abgeschlossene Klemme mit Kraftbetrieb | [1992/38] | Anglais: | Sealed power clamp | [1992/38] | Français: | Crampon mécanique scellé | [1992/38] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 05.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/23] | 26.10.1993 | Demande retirée par le demandeur [1994/01] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2588494 (RENAULT AUTOMATION [FR]); | [A]FR2296494 (CAREL FOUCHE LANGUEPIN [FR]); | [A]EP0293755 (STA CO METTALLERZEUGNISSE GMBH [DE]); | [A]US4494739 (VALENTINE AL L [US]); | [A]FR2340798 (POLYMATIC SA [FR]); | [A]EP0235571 (STA CO METTALLERZEUGNISSE GMBH [DE]); | [A]GB1413751 (TUENKERS GMBH) |