EP0488812 - Acides nucléiques, antigènes et anticorps associés avec l'hépatite non-A, non-B et leurs réactifs de détection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.04.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.04.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.05.2000 [2000/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMMUNO JAPAN INC. 4-28-14-701, Ogikubo Suginami-Ku Tokyo 167 / JP | [1997/03] |
Précédent [1992/23] | Pour tous les Etats désignés Nakamura, Tetsuo 14-701, 4-chome 28, Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakamura, Tetsuo 14-701, 4-chome 28, Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167 / JP | 02 /
Mishiro, Shunji 9-301, 1-chome, 24, Honkomagome, Bunkyo-ku Tokyo / JP | [1992/23] | Mandataire(s) | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Précédent [1996/24] | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers 4 Dyer's Buildings Holborn London EC1N 2JT / GB | ||
Précédent [1992/23] | Arthur, Bryan Edward, et al Withers & Rogers 4 Dyers Buildings Holborn London, EC1N 2JT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91311157.1 | 29.11.1991 | [1992/23] | Numéro de priorité, date | JP19900335806 | 30.11.1990 Format original publié: JP 33580690 | [1992/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0488812 | Date: | 03.06.1992 | Langue: | EN | [1992/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0488812 | Date: | 09.06.1999 | Langue: | EN | [1999/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1992 | Classification | IPC: | C12N15/40, C12Q1/70, C07K14/18, G01N33/576 | [1998/33] | CPC: |
C07K14/005 (EP);
C07K16/18 (EP);
C12N2795/10322 (EP)
|
Précédent IPC [1992/23] | C12N15/40, C12Q1/70, C07K15/00, G01N33/576 | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [1992/23] | Titre | Allemand: | Non-A, non-B hepatitisverwandte Nukleinsäuren, Antigene und Antikörper und ihre Feststellungsreagenzien | [1992/23] | Anglais: | Non-A, non-B hepatitis related nucleic acids, antigens, antibodies and their detection reagents | [1992/23] | Français: | Acides nucléiques, antigènes et anticorps associés avec l'hépatite non-A, non-B et leurs réactifs de détection | [1992/23] | Procédure d'examen | 20.11.1992 | Requête en examen déposée [1993/03] | 07.05.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.11.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 14.10.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.11.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.1999 | Taxe de délivrance payée | 01.03.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.03.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1998 | 08   M06   Taxe payée le   28.01.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]EP0441644 ; | [AD]EP0318216 ; | [A]EP0388232 | [XP] - THE LANCET vol. 336, no. 8728, 8 December 1990, LONDON, GB pages 1400 - 1403; S. MISHIRO ET AL.: 'Non-A, non-B hepatitis specific antibodies directed at host-derived epitope: implication for an autoimmune process' |