EP0546223 - Soupape de régulation de débit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.04.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.05.1997 [1997/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kiyohara, Masako 408, Yamamuro Shimizu-cho Kumamoto-shi Kumamoto-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1993/24] | Pour tous les Etats désignés Kiyohara, Masako 408, Yamamuro Shimizu-cho Kumamoto-shi Kumamoto-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakazawa, Masahiko 3-13-3, Oji, Kita-ku Tokyo / JP | 02 /
Matsumoto, Hisayoshi 21-206, 540 Okuboryoke Urawa-shi, Saitama-ken / JP | [1993/24] | Mandataire(s) | Daley, Michael John, et al F.J. CLEVELAND & COMPANY 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [1993/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91311474.0 | 10.12.1991 | [1993/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0546223 | Date: | 16.06.1993 | Langue: | EN | [1993/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0546223 | Date: | 29.05.1996 | Langue: | EN | [1996/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.09.1992 | Classification | IPC: | F16K15/14, F16K15/02 | [1993/24] | CPC: |
F16K15/144 (EP,US);
F16K15/02 (EP,US);
F16K15/148 (EP,US);
Y10T137/7783 (EP,US);
Y10T137/7834 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1993/24] | Titre | Allemand: | Durchflussregelventil | [1993/24] | Anglais: | Fluid flow control valve | [1993/24] | Français: | Soupape de régulation de débit | [1993/24] | Procédure d'examen | 20.12.1991 | Requête en examen déposée [1993/24] | 01.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.01.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.11.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.1995 | Taxe de délivrance payée | 08.12.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB487908 (PHILLIPS & POWIS AIRCRAFT LTD, et al); | [X]US4556086 (RAINES KENNETH C [US]); | [X]US4749003 (LEASON HAYDEN [US]); | [A]US4856555 (GAUSMAN THEODORE J [US], et al) |