EP0495315 - Camion pour le traitement de détritus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.06.1996 [1996/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés O.K. LABORATORIES CO., LTD 10-13, Izumi 1-chome Okegawa-shi Saitama-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1992/30] | Pour tous les Etats désignés O.K. LABORATORIES CO., LTD 10-13, Izumi 1-chome Okegawa-shi, Saitama-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Onodera, Kazuo 10-13, Izumi 1-chome Okegawa-shi Saitama-ken / JP | [1992/30] | Mandataire(s) | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [1992/30] | Hackett, Sean James, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91311952.5 | 23.12.1991 | [1992/30] | Numéro de priorité, date | JP19900417622 | 27.12.1990 Format original publié: JP 41762290 | [1992/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0495315 | Date: | 22.07.1992 | Langue: | EN | [1992/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0495315 | Date: | 14.06.1995 | Langue: | EN | [1995/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.1992 | Classification | IPC: | B65F3/22, B65F3/00, C05F17/02, C05F9/02 | [1992/30] | CPC: |
B65F3/00 (EP,US);
B09B5/00 (KR);
C05F17/914 (EP,US);
B65F3/22 (EP,US);
C05F9/02 (EP,US);
B65F2001/1489 (EP,US);
Y02A40/20 (EP,US);
Y02P20/129 (EP,US);
Y02P20/145 (EP,US);
Y02W30/40 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1992/30] | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeug für die Verarbeitung von Abfällen | [1992/30] | Anglais: | Garbage processing vehicle | [1992/30] | Français: | Camion pour le traitement de détritus | [1992/30] | Procédure d'examen | 21.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/30] | 31.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.12.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.03.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.03.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.03.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP57068198 ; | [Y]JP1017701 ; | [Y]US4101039 (TALENTI PIER F); | [X]DE3837865 (BOEHNENSIEKER FRANZ [DE]); | [A]DE3104769 (WEICHEL ERNST) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 6, no. 149, 10th August 1982; & JP-A-57 068 198 (SETSUKO) 26-04-1982, & JP57068198 A 00000000 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, no. 193, 9th May 1989; & JP-A-1 017 701 (TSUNEO), & JP1017701 A 00000000 |