EP0463966 - Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante et méthode de fonctionnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/01] | Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante | ||
[1998/48] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.10.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.11.1999 [1999/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard Massachusetts 01745 / US | [N/P] |
Précédent [1992/01] | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard, Massachusetts 01745 / US | Inventeur(s) | 01 /
Jain, Anil 158 Kirkland Drive Stow, Massachusetts 01775 / US | 02 /
Wolrich, Gilbert Four Cidermill Mill Road Framingham, Massachusetts 01701 / US | 03 /
Deverell, David 182 Arcade Avenue Seekonk, Massachusetts 02771 / US | [1992/01] | Mandataire(s) | Dubois-Chabert, Guy, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lanceraux 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1995/10] | Dubois-Chabert, Guy, et al Société de Protection des Inventions 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | ||
Précédent [1992/01] | Mongrédien, André c/o SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 91401733.0 | 26.06.1991 | [1992/01] | Numéro de priorité, date | US19900547603 | 29.06.1990 Format original publié: US 547603 | [1992/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0463966 | Date: | 02.01.1992 | Langue: | EN | [1992/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0463966 | Date: | 30.06.1993 | Langue: | EN | [1993/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0463966 | Date: | 25.11.1998 | Langue: | EN | [1998/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.05.1993 | Classification | IPC: | G06F9/38, G06F7/48 | [1993/25] | CPC: |
G06F7/483 (EP,US);
G06F9/30014 (EP,US);
G06F9/30145 (EP,US);
G06F9/3016 (EP,US);
G06F9/30167 (EP,US);
G06F9/3802 (EP,US);
G06F9/3836 (EP,US);
G06F9/3838 (EP,US);
G06F9/3844 (EP,US);
G06F9/3854 (EP,US);
G06F9/3856 (EP,US);
G06F9/3858 (EP,US);
G06F9/3861 (EP,US);
G06F9/3867 (EP,US);
G06F9/3877 (EP,US);
|
Précédent IPC [1992/01] | G06F9/38 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1992/01] | Titre | Allemand: | Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit und Verfahren zu seinem Betrieb | [1998/48] | Anglais: | High-performance multi-processor having floating point unit and operation method | [1998/48] | Français: | Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante et méthode de fonctionnement | [1998/48] |
Précédent [1992/01] | Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit | ||
Précédent [1992/01] | High-performance multi-processor having floating point unit | ||
Précédent [1992/01] | Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante | Procédure d'examen | 10.09.1993 | Requête en examen déposée [1993/45] | 19.11.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.04.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.05.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.1998 | Taxe de délivrance payée | 10.07.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.08.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP61183740 ; | [X]US4179734 (O'LEARY GEORGE P [US]); | [A]US4295203 (JOYCE THOMAS F); | [A]EP0365322 (APOLLO COMPUTER [US]) |