Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
01.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.11.1999 [1999/46] |
09.10.1998 | Délivrance (prévue) | publié le 25.11.1998 [1998/48] |
21.07.1998 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
05.06.1998 | Taxe annuelle | |
25.05.1998 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
25.05.1998 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
06.02.1998 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
17.09.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
23.08.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
06.06.1997 | Taxe annuelle | |
30.04.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
19.04.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
18.03.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
15.11.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
15.11.1996 | Premier rapport d'examen | |
05.06.1996 | Taxe annuelle | |
18.01.1995 | Changement - mandataire | publié le 08.03.1995 [1995/10] |
17.09.1993 | Requête en examen présentée | publié le 10.11.1993 [1993/45] |
12.05.1993 | Publication du rapport de recherche | publié le 30.06.1993 [1993/26] |
30.04.1993 | Changement - classification | publié le 23.06.1993 [1993/25] |
15.11.1991 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.01.1992 [1992/01] |