Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
11.07.1994 | Demande réputée retirée | publié le 31.08.1994 [1994/35] |
29.12.1993 | Changement - demandeur | publié le 16.02.1994 [1994/07] |
27.05.1992 | Requête en examen présentée | publié le 15.07.1992 [1992/29] |
28.02.1992 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 15.04.1992 [1992/16] |