EP0482984 - Matériaux réfractaires liés par une matrice de sialon et procédé de préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.03.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.03.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.05.1996 [1996/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAVOIE REFRACTAIRES 10 rue de l'Industrie F-69631 Venissieux / FR | [1992/18] | Inventeur(s) | 01 /
Schoennhal, Jacques Paul Raymond 4 Allée Marcel Achard F-69100 Villeurbanne / FR | [1992/18] | Mandataire(s) | De Boisse, Louis, et al CABINET de BOISSE 37, Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1992/18] | de Boisse, Louis Arnaud, et al CABINET de BOISSE 37, Avenue Franklin D. Roosevelt F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 91402781.8 | 18.10.1991 | [1992/18] | Numéro de priorité, date | FR19900013168 | 24.10.1990 Format original publié: FR 9013168 | [1992/18] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0482984 | Date: | 29.04.1992 | Langue: | FR | [1992/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0482984 | Date: | 24.05.1995 | Langue: | FR | [1995/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.02.1992 | Classification | IPC: | C04B35/66, C04B35/65, B22D41/54, B22D41/32 | [1992/18] | CPC: |
C04B35/65 (EP,KR,US);
C04B35/66 (EP,KR,US);
B22D41/32 (EP,KR,US);
B22D41/54 (EP,KR,US);
C04B35/103 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1992/18] | Titre | Allemand: | Feuerfest Erzeugnisse durch eine Sialon-Matrix gebunden und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1992/18] | Anglais: | Refractory material bonded by a sialon matrix and process for its production | [1992/18] | Français: | Matériaux réfractaires liés par une matrice de sialon et procédé de préparation | [1992/18] | Procédure d'examen | 27.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/39] | 14.02.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.11.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.02.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS5884914 (KAWASAKI STEEL CO, et al); | [A]DE3320016 (DRESSER IND [US]); | [A]EP0242849 (VESUVIUS CRUCIBLE CO [US]); | [A]EP0309225 (VESUVIUS CRUCIBLE CO [US]); | [AD]EP0317980 (NORTON CO [US]) |