EP0495324 - Système d'antipatinage pour véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Précédent [1994/03] | Pour tous les Etats désignés ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | ||
Précédent [1992/30] | Pour tous les Etats désignés BENDIX EUROPE Services Techniques S.A. 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Inventeur(s) | 01 /
Lebret, Pierre, BENDIX EUROPE Services Techniques, 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | [1992/30] | Mandataire(s) | Bentz, Jean-Paul Novagraaf Technologies 16, rue Gambetta 25000 Besançon / FR | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Bentz, Jean-Paul Novagraaf Technologies Cabinet Ballot 25A Rue Proudhon 25000 Besançon / FR | ||
Précédent [1994/33] | Bentz, Jean-Paul AlliedSignal Europe Services Techniques Service Brevets 126, Rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 91403127.3 | 20.11.1991 | [1992/30] | Numéro de priorité, date | FR19900016025 | 20.12.1990 Format original publié: FR 9016025 | [1992/30] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0495324 | Date: | 22.07.1992 | Langue: | FR | [1992/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0495324 | Date: | 16.02.1994 | Langue: | FR | [1994/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.05.1992 | Classification | IPC: | B60T8/48 | [1992/30] | CPC: |
B60T8/5012 (EP,US);
B60T8/4031 (EP,US);
B60T8/4291 (EP,US);
B60T8/4872 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1992/30] | Titre | Allemand: | Antirutschsystem für Kraftfahrzeuge | [1992/30] | Anglais: | Anti-slip system for motor vehicles | [1992/30] | Français: | Système d'antipatinage pour véhicule automobile | [1992/30] | Procédure d'examen | 03.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/36] | 01.09.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.05.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.06.1993 | Taxe de délivrance payée | 02.06.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.11.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0156323 (NIPPON DENSO CO [JP], et al); | [A]EP0182374 (NIPPON DENSO CO [JP]); | [A]FR2590217 (AKEBONO BRAKE IND [JP]); | [A]EP0319719 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]GB2218479 (TEVES GMBH ALFRED [DE]); | [A]FR2636575 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]DE3939177 (NIPPON ABS LTD [JP]); | [A]EP0376788 (BENDIX FRANCE [FR]) |