EP0479716 - Dispositif d'actionnement d'un clapet de vidange d'un réservoir de chasse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.07.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 02.02.2000 [2000/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Geberit AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona / CH | [1992/15] | Inventeur(s) | 01 /
Schmucki, Peter Büel 12 CH-8733 Eschenbach / CH | [1992/15] | Mandataire(s) | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1993/28] | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 CH-8023 Zürich / CH | ||
Précédent [1992/15] | Groner, Manfred Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 CH-8023 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 91810634.5 | 13.08.1991 | [1992/15] | Numéro de priorité, date | CH19900002808 | 29.08.1990 Format original publié: CH 280890 | [1992/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0479716 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | DE | [1992/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0479716 | Date: | 09.06.1993 | Langue: | DE | [1993/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0479716 | Date: | 11.09.1996 | Langue: | DE | [1996/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.1993 | Classification | IPC: | E03D1/14 | [1992/15] | CPC: |
E03D1/142 (EP,US);
E03D2001/147 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/15] | Titre | Allemand: | Betätigungseinrichtung am Ablaufventil eines Spülkastens | [1992/15] | Anglais: | Actuator for the discharge valve of a flush cistern | [1996/37] | Français: | Dispositif d'actionnement d'un clapet de vidange d'un réservoir de chasse | [1992/15] |
Précédent [1992/15] | Actuation device for a flush valve for a flush cistern | Procédure d'examen | 05.07.1993 | Requête en examen déposée [1993/35] | 15.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.01.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.03.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.1996 | Taxe de délivrance payée | 02.05.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.06.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 11.09.1996 | GR | 11.09.1996 | [2000/05] |
Précédent [1997/30] | GB | 11.09.1996 | Citations: | Recherche | [Y]US2795237 (CORBIN JR ELBERT A); | [A]DE3123501 (KUEHMSTEDT PETER); | [A]EP0103045 (ROST & SOEHNE GEORG [DE]); | [AD]DE3422315 (GEBERIT AG [CH]); | [X]DE3729569 (SCHWAB SANITAER PLASTIC GMBH [DE]) |