EP0454627 - Moteur avec pistons à double effet et sans bielles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.01.1994 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.01.1994 | Demande réputée retirée | publié le 23.02.1994 [1994/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lombardi, Paolo Via del Teatro No. 2 I-56100 Pisa / IT | [1991/44] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/44] | Mandataire(s) | Mannucci, Gianfranco, et al Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Via della Scala 4 50123 Firenze / IT | [N/P] |
Précédent [1991/44] | Mannucci, Gianfranco, Dott.-Ing., et al Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Via della Scala 4 I-50123 Firenze / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 91830048.4 | 15.02.1991 | [1991/44] | Numéro de priorité, date | IT19900045203 | 26.02.1990 Format original publié: IT 4520390 | [1991/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0454627 | Date: | 30.10.1991 | Langue: | EN | [1991/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0454627 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.1992 | Classification | IPC: | F02B75/00 | [1991/44] | CPC: |
F02B75/002 (EP);
F02B1/04 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1991/44] | Titre | Allemand: | Motor mit doppelt wirkendem Kolben und ohne Pleuel | [1991/44] | Anglais: | Engine with double-acting pistons and without connecting rods | [1991/44] | Français: | Moteur avec pistons à double effet et sans bielles | [1991/44] | Dossier détruit : | 08.08.2001 | Procédure dexamen | 17.06.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/08] | 27.09.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/08] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 22.07.1993 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1993 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS63167031 ; | JPS63167031 [ ]; | [A]DE3607421 (ZOTT KG [DE]); | [A]EP0265546 (BESHORE CRAIG S); | [Y]WO8907704 (MAY CLAUDE HECTOR [GB]); | [A]US4864976 (FALERO AVELINO [US]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12no. 434 (M-764)(3281) 16 November 1988 & JP-A-63 167 031 ( TOSHIAKI TSUJIOKA ) 11 July 1988 | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12no. 434 (M-764)(3281) 16 November 1988 & JP-A-63 167 031 ( TOSHIAKI TSUJIOKA ) 11 July 1988 |