EP0479746 - Tube de canon rayé renforcé par des fibres [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.12.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STATOIL EUROPARTS AB Box 302 S-341 26 Ljungby / SE | [1992/15] | Inventeur(s) | 01 /
Oskarsson, Leif Mjäryd S-341 91 Ljungby / SE | 02 /
Andersson, Sigge Björnbärsvägen 18 S-341 34 Ljungby / SE | 03 /
Pettersson, Bengt Berghem 1056 S-341 91 Ljungby / SE | [1992/15] | Mandataire(s) | Holmgren, Hans Gunnar, et al AWAPATENT AB Box 45086 104 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1992/52] | Holmgren, Hans Gunnar, et al AWAPATENT AB, Box 45086 S-104 30 Stockholm / SE | ||
Précédent [1992/15] | Falk, Bengt Bofors AB Patents and Trademarks S-691 80 Karlskoga / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91850231.1 | 26.09.1991 | [1992/15] | Numéro de priorité, date | SE19900003119 | 01.10.1990 Format original publié: SE 9003119 | [1992/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0479746 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | EN | [1992/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0479746 | Date: | 31.01.1996 | [1996/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.1992 | Classification | IPC: | F41A21/02, F41A21/18, B29C53/82, B29C70/00 | [1996/05] | CPC: |
F41A21/18 (EP,US);
B29C53/821 (EP,US);
B29C70/083 (EP,US);
B29C70/085 (EP,US);
B29C70/56 (EP,US);
F41A21/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [1992/15] | F41A21/02, F41A21/18, B29C53/82, B29C67/14 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/15] | Titre | Allemand: | Faserverstärkter gezogener Gewehrlauf | [1992/15] | Anglais: | Rifled fiber reinforced gun barrel | [1992/15] | Français: | Tube de canon rayé renforcé par des fibres | [1992/15] | Procédure d'examen | 21.09.1992 | Requête en examen déposée [1993/01] | 25.04.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.08.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.08.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 21.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.01.1996 | BE | 31.01.1996 | CH | 31.01.1996 | DK | 31.01.1996 | ES | 31.01.1996 | FR | 31.01.1996 | GR | 31.01.1996 | IT | 31.01.1996 | LI | 31.01.1996 | NL | 31.01.1996 | LU | 30.09.1996 | [2008/02] |
Précédent [2006/14] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
ES | 31.01.1996 | ||
FR | 31.01.1996 | ||
GR | 31.01.1996 | ||
IT | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
NL | 31.01.1996 | ||
LU | 30.09.1996 | ||
Précédent [2003/07] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
ES | 31.01.1996 | ||
GR | 31.01.1996 | ||
IT | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
NL | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
LU | 30.09.1996 | ||
Précédent [2002/25] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
ES | 31.01.1996 | ||
GR | 31.01.1996 | ||
IT | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
LU | 30.09.1996 | ||
Précédent [2000/05] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
GR | 31.01.1996 | ||
IT | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
LU | 30.09.1996 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
IT | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
DK | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
Précédent [1997/13] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
CH | 31.01.1996 | ||
LI | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
Précédent [1997/04] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
FR | 28.06.1996 | ||
Précédent [1996/51] | AT | 31.01.1996 | |
BE | 31.01.1996 | ||
Précédent [1996/42] | AT | 31.01.1996 | Citations: | Recherche | [Y]US3517585 (SLADE EDWIN); | [A]US3571962 (EIG MERRILL); | [A]US4486375 (HIRAI HIDEO [JP]); | [Y]EP0170353 (UNITED KINGDOM GOVERNMENT [CA]); | [A]FR2587083 (LERC LAB ETUDES RECH CHIM [FR]) |