EP0470943 - Méthode pour la détection de défaillance d'éclairage public [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.09.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.1994 | Demande réputée retirée | publié le 17.11.1994 [1994/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELECTRONIC TRAFIC S.A. Poligono Industrial Vara de Quart-Tres Forques 147 46014 Valencia / ES | [N/P] |
Précédent [1992/07] | Pour tous les Etats désignés ELECTRONIC TRAFIC S.A. Poligono Industrial Vara de Quart-Tres Forques 147 E-46014 Valencia / ES | Inventeur(s) | 01 /
Beltran-Talamantes, Salvador Plaza Alqueria Nova 18, piso 1 E-46014 Valencia / ES | [1992/07] | Mandataire(s) | Schmitz, Yvon, et al Gevers Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | [N/P] |
Précédent [1992/07] | Schmitz, Yvon, et al GEVERS Patents, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5 B-1831 Diegem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91870118.6 | 02.08.1991 | [1992/07] | Numéro de priorité, date | ES19900002115 | 06.08.1990 Format original publié: ES 9002115 | [1992/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0470943 | Date: | 12.02.1992 | Langue: | EN | [1992/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.1991 | Classification | IPC: | H05B37/03 | [1992/07] | CPC: |
H05B47/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/07] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Ausfalldetektion von Strassenbeleuchtung | [1992/07] | Anglais: | Procedure for detecting breakdowns in street lighting | [1992/07] | Français: | Méthode pour la détection de défaillance d'éclairage public | [1992/07] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 28.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/39] | 10.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/46] | 20.06.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP58225360 ; | [X]WO9004242 (SWEDISH AIRPORT TECHNOLOGY HB [SE]); | [X]GB2176640 (HARDY RAYMOND BRUCE MCCLELLAND, et al); | [A]EP0301528 (VITROSELENIA SPA [IT]); | [A]GB2066543 (WULFF APPARATEBAU GMBH GUENTHE); | [A]DE3012726 (GUNDORF ALBERTUS C [DK], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 82 (P-268)[1519], 14th April 1984; & JP-A-58 225 360 (FUJITSU) 27-12-1983, & JP58225360 A 00000000 |