EP0513105 - DISPOSITIF DE FIXATION DE RAIL DE CHEMIN DE FER SUR UN SUPPORT EN BETON OU EN METAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALLEVARD 320 Bureaux de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | [N/P] |
Précédent [1994/05] | Pour tous les Etats désignés Allevard 320 Bureaux de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | ||
Précédent [1992/47] | Pour tous les Etats désignés Allevard Industries 320 Brx de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | Inventeur(s) | 01 /
DUVAL, Philippe 51, rue Jean-Baptiste-Lebas F-59500 Lambres-lez-Douai / FR | [1992/47] | Mandataire(s) | Hasenrader, Hubert Karl, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1992/47] | Hasenrader, Hubert, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université F-75340 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 91903328.2 | 29.01.1991 | [1992/47] | WO1991FR00049 | Numéro de priorité, date | FR19900001086 | 30.01.1990 Format original publié: FR 9001086 | [1992/47] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9111556 | Date: | 08.08.1991 | Langue: | FR | [1991/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0513105 | Date: | 19.11.1992 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 08.08.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0513105 | Date: | 22.06.1994 | Langue: | FR | [1994/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.08.1991 | Classification | IPC: | E01B9/30 | [1992/47] | CPC: |
E01B9/30 (EP)
| Etats contractants désignés | ES, FR, IT [1992/47] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG VON EISENBAHNSCHIENEN AUF EINEM BETON- ODER METALLTRÄGER | [1992/47] | Anglais: | DEVICE FOR ATTACHING A RAIL TO A CONCRETE OR METAL SUPPORT | [1992/47] | Français: | DISPOSITIF DE FIXATION DE RAIL DE CHEMIN DE FER SUR UN SUPPORT EN BETON OU EN METAL | [1992/47] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.1992 | Taxe nationale de base payée | 18.07.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.07.1991 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: GB | 18.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/47] | 06.10.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.12.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.1994 | Taxe de délivrance payée | 18.03.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.03.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 22.06.1994 | IT | 22.06.1994 | [2002/25] |
Précédent [1999/42] | IT | 22.06.1994 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CH330397 (BAYLISS JONES & BAYLISS LIMITE [GB]); | [A]GB1169715 (BRITISH RAILWAYS BOARD [GB]); | [A]FR2627519 (ALLEVARD IND SA [FR]) |