EP0469142 - DISPOSITIF D'INJECTION DE CARBURANT POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A INJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.03.1996 [1996/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH AG Geiereckstrasse 6 1110 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1995/11] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH AG Geiereckstrasse 6 A-1110 Wien / AT | ||
Précédent [1992/06] | Pour tous les Etats désignés Automotive Diesel Gesellschaft m.b.H. Derfflingerstrasse 15 A-4020 Linz / AT | Inventeur(s) | 01 /
WEISS, Gerhard P.-Hahnstra e 29 A-4614 Marchtrenk / AT | [1992/06] | Mandataire(s) | Haffner, Thomas M., et al Haffner und Keschmann Patentanwälte KG Schottengasse 3a 1014 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1992/06] | Haffner, Thomas M., Dr., et al Patentanwalt Schottengasse 3a A-1014 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 91905879.2 | 20.02.1991 | [1992/06] | WO1991AT00030 | Numéro de priorité, date | AT19900000398 | 21.02.1990 Format original publié: AT 39890 | [1992/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9113252 | Date: | 05.09.1991 | Langue: | DE | [1991/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0469142 | Date: | 05.02.1992 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.09.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0469142 | Date: | 05.04.1995 | Langue: | DE | [1995/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.09.1991 | Classification | IPC: | F02M45/06, F02M59/26 | [1992/06] | CPC: |
F02M45/066 (EP,US);
F02M45/06 (EP,US);
F02M59/265 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR, GB, IT [1992/06] | Titre | Allemand: | KRAFTSTOFFEINSPRITZEINRICHTUNG FÜR EINSPRITZBRENNKRAFTMASCHINEN | [1992/06] | Anglais: | FUEL INJECTION DEVICE FOR FUEL-INJECTED INTERNAL COMBUSTION ENGINES | [1992/06] | Français: | DISPOSITIF D'INJECTION DE CARBURANT POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A INJECTION | [1992/06] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.1991 | Taxe nationale de base payée | 14.10.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.10.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.10.1991 | Requête en examen déposée [1992/06] | 27.01.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.05.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.10.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.04.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.10.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 03.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP02030972 ; | [A]JP57148054 ; | [A]FR2067883 (PEUGEOT); | [A]US2258055 (HOLLOWAY JOHN H, et al); | [A]DE2922426 (DAIMLER BENZ AG) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 181 (M-961)(4124) 11 April 1990, & JP-A-02 030972 (KUBOTA) 01 Februar 1990, siehe das ganze Dokument, & JP02030972 A 19900411 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 253 (M-178)(1131) 11 Dezember 1982, & JP-A-57 148054 (KAWASAKI) 13 September 1982, siehe das ganze Dokument, & JP57148054 A 19820913 | Examen | US4520774 |