Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
03.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 19.06.2002 [2002/25] |
23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.02.2000 [2000/06] |
17.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.02.2000 [2000/05] |
20.02.1998 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 08.04.1998 [1998/15] |
17.05.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.07.1996 [1996/27] |
12.04.1996 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.05.1996 [1996/22] |
16.02.1996 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 03.04.1996 [1996/14] |
26.01.1996 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 13.03.1996 [1996/11] |
25.05.1995 | Délivrance (prévue) | publié le 12.07.1995 [1995/28] |
09.11.1993 | Premier rapport d'examen | |
06.03.1992 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 22.04.1992 [1992/17] |
06.03.1992 | Requête en examen présentée | publié le 22.04.1992 [1992/17] |