EP0481042 - HYDROGEL AMPHOTERE POUR DISPOSITIFS MEDICAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 19.06.2002 [2002/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis Minnesota 55432-3576 / US | [N/P] |
Précédent [1992/17] | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432-3576 / US | Inventeur(s) | 01 /
JEVNE, Allan, H. 1314 - 153rd Lane N.E. Anoka, MN 55303 / US | 02 /
HOLMBLAD, Carolann 31584 Rum River Drive Cambridge, MN 55008 / US | 03 /
PHIPPS, Joseph, B. 5309 Ximines Lane Plymouth, MN 55442 / US | 04 /
HOWLAND, Warren, W. 1211 N. Mississippi Drive Champlin, MN 55008 / US | [1992/17] | Mandataire(s) | Cockbain, Julian, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [1992/17] | Cockbain, Julian, Dr., et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91908140.6 | 29.03.1991 | [1992/17] | WO1991US02156 | Numéro de priorité, date | US19900502841 | 30.03.1990 Format original publié: US 502841 | [1992/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9115250 | Date: | 17.10.1991 | Langue: | EN | [1991/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0481042 | Date: | 22.04.1992 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0481042 | Date: | 12.07.1995 | Langue: | EN | [1995/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.10.1991 | Classification | IPC: | A61L15/16, C09J133/14 | [1992/17] | CPC: |
A61K9/7061 (EP,US);
A61K47/32 (EP,US);
A61K9/0009 (EP,US);
A61K9/0014 (EP,US);
A61L15/60 (EP,US);
A61N1/0428 (EP,US);
| C-Set: |
A61L15/60, C08L33/26 (EP,US);
C08L33/02, C08L2666/04 (US,EP);
C09J133/26, C08L2666/04 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/17] | Titre | Allemand: | AMPHOTERES HYDROGEL FÜR MEDIZINISCHE GEGENSTÄNDE | [1992/17] | Anglais: | AMPHOTERIC HYDROGEL FOR MEDICAL DEVICES | [1992/17] | Français: | HYDROGEL AMPHOTERE POUR DISPOSITIFS MEDICAUX | [1992/17] | Entrée dans la phase régionale | 26.11.1991 | Taxe nationale de base payée | 26.11.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.11.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/17] | 12.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.05.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.12.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.04.1995 | Taxe de délivrance payée | 06.04.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.07.1995 | BE | 12.07.1995 | DK | 12.07.1995 | ES | 12.07.1995 | GR | 12.07.1995 | SE | 12.10.1995 | LU | 31.03.1996 | [2002/25] |
Précédent [2000/05] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
DK | 12.07.1995 | ||
GR | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
LU | 31.03.1996 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
DK | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
Précédent [1996/22] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
Précédent [1996/14] | AT | 12.07.1995 | |
SE | 12.10.1995 | ||
Précédent [1996/11] | SE | 12.10.1995 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JP61023670 ; | EP0077618 [ ] (ALLIED COLLOIDS LTD [GB]); | EP0355536 [ ] (LOHMANN THERAPIE SYST LTS [DE]); | EP0384268 [ ] (STOCKHAUSEN CHEM FAB GMBH [DE]) | [X] - WPIL File Supplier, Derwent Publications Ltd., (London, GB), AN 86-073070; & JP-A-61023670 (NISSHIN KAGAKU KOGY) 1 February 1986, & JP61023670 A 19860201 |