EP0478797 - NOUVEAU PEPTIDE A ACTIVITE PHYSIOLOGIQUE D'ORIGINE PORCINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.04.1996 [1996/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Matsuo, Hisayuki 4-24-204, Nishiokamoto 6-chome, Higashinada-ku Kobe-shi Hyogo-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Pour tous les Etats désignés Matsuo, Hisayuki 4-24-204, Nishiokamoto 6-chome, Higashinada-ku Kobe-shi, Hyogo-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1992/15] | Mandataire(s) | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91908466.5 | 20.04.1991 | [1992/15] | WO1991JP00527 | Numéro de priorité, date | JP19900105047 | 20.04.1990 Format original publié: JP 10504790 | [1992/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9116342 | Date: | 31.10.1991 | Langue: | EN | [1991/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0478797 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.10.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0478797 | Date: | 12.04.1995 | Langue: | EN | [1995/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 31.10.1991 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.1993 | Classification | IPC: | C07K14/58, A61K38/22 | [1995/15] | CPC: |
C07K14/58 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [1992/15] | C07K7/10, A61K37/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/15] | Titre | Allemand: | NEUE IM SCHWEIN VORKOMMENDE PHYSIOLOGISCH AKTIVE PEPTIDE | [1992/15] | Anglais: | NOVEL PHYSIOLOGICALLY ACTIVE PEPTIDE ORIGINATING IN HOG | [1992/15] | Français: | NOUVEAU PEPTIDE A ACTIVITE PHYSIOLOGIQUE D'ORIGINE PORCINE | [1992/15] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.1991 | Traduction produite | 20.12.1991 | Taxe nationale de base payée | 20.12.1991 | Taxe de recherche payée | 20.12.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.1992 | Requête en examen déposée [1992/20] | 25.04.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.07.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.1994 | Taxe de délivrance payée | 12.10.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP] - BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS. vol. 170, no. 2, 31 July 1990, DULUTH, MINNESOTA US pages 973 - 979 N MINAMINO ET AL. 'N-terminally extended form of c-type natriuretic peptide (CNP-53) identified in porcine brain' | [XP] - BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS. vol. 172, no. 2, 30 October 1990, DULUTH, MINNESOTA US pages 627 - 632 Y TAWARAGI ET AL. 'gene and precursor structure of porcine c-type natriuretic peptide' | [XP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 115, no. 1, 8 July 1991, Columbus, Ohio, US; abstract no. 9329q, Y FUJIWARA ET AL. 'syntheses of several newly isolated natriuretic peptides' page 916 ;column LEFT ; | Recherche internationale | [P] - Biochem. Biophys. Res. Commun., Vol. 168, No. 2 (1990), TETSUJI SUDOH et al. "C-type natriuretic peptide (CNP): a new member of natriuretic peptide family identified in procine brain" pp. 863-870. | Examen | - Chemical Abstracts Vol. 112, 1990, page 88, Abstract no. 129047 |