EP0483322 - INSTALLATION DE FUSION A DEUX FOURS DE FUSION ADJACENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 18.02.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fuchs Technology AG Chamerstrasse 50 (c/o Gestinor Services AG) CH-6300 Zug / CH | [N/P] |
Précédent [1992/19] | Pour tous les Etats désignés Fuchs Technology AG Chamerstrasse 50 (c/o Gestinor Services AG) CH-6300 Zug / CH | Inventeur(s) | 01 /
EHLE, Joachim Spitzenbergstra e 7b D-7606 Lautenbach / DE | 02 /
FUCHS, Gerhard Eschigweg 1 D-7640 Kehl-Bodersweier / DE | [1992/19] | Mandataire(s) | Blumbach · Zinngrebe Patent PartG mbB European Patent Attorneys Patenta Radeckestrasse 43 81245 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/17] | Blumbach, Kramer & Partner Patentanwälte Radeckestrasse 43 D-81245 München / DE | ||
Précédent [1992/19] | Blumbach Weser Bergen Kramer Zwirner Hoffmann Patentanwälte Radeckestrasse 43 D-81245 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91909420.1 | 16.05.1991 | [1992/19] | WO1991EP00916 | Numéro de priorité, date | DE19904015916 | 17.05.1990 Format original publié: DE 4015916 | [1992/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9118120 | Date: | 28.11.1991 | Langue: | DE | [1991/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0483322 | Date: | 06.05.1992 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0483322 | Date: | 10.08.1994 | Langue: | DE | [1994/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.1991 | Classification | IPC: | C21C5/52, F27B3/04, F27D3/00 | [1992/19] | CPC: |
F27B3/04 (EP,US);
C21C5/52 (KR);
C21C5/5252 (EP,US);
F27B3/085 (EP,US);
F27B3/186 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/19] | Titre | Allemand: | EINSCHMELZAGGREGAT MIT ZWEI NEBENEINANDER ANGEORDNETEN SCHMELZÖFEN | [1992/19] | Anglais: | SMELTING PLANT WITH TWO ADJACENT SMELTING FURNACES | [1992/19] | Français: | INSTALLATION DE FUSION A DEUX FOURS DE FUSION ADJACENTS | [1992/19] | Entrée dans la phase régionale | 28.01.1992 | Taxe nationale de base payée | 28.01.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.01.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/19] | 22.12.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.02.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.1994 | Taxe de délivrance payée | 02.05.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
10.05.1995
08.06.1995
ADMISSIBLE Mannesmann AG Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E. (DE) Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 D-14171 Berlin / DE | [1995/28] | 13.06.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 18.10.1995 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 26.03.1996 | Date des procédures orales | 21.05.1996 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 21.05.1996 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 14.01.2000 | Effet juridique de la révocation du brevet [2000/14] | Recours après opposition | 19.07.1996 | Recours reçu No. T0677/96 | 23.09.1996 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 14.01.2000 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 10.08.1994 | AT | 16.05.1999 | GB | 16.05.1999 | LU | 16.05.1999 | ES | 17.05.1999 | SE | 17.05.1999 | BE | 31.05.1999 | CH | 31.05.1999 | DK | 31.05.1999 | LI | 31.05.1999 | GR | 30.11.1999 | [2005/24] |
Précédent [2004/50] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
LU | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
GR | 31.12.1999 | ||
Précédent [2004/39] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
LU | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Précédent [2004/38] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Précédent [2003/45] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Précédent [2002/45] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Précédent [2001/51] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Précédent [2001/50] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Précédent [2001/05] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Précédent [2000/24] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Précédent [1995/15] | NL | 10.08.1994 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB895534 (MEREDITH WOODRIDGE THRING); | [A]DE1433424 (KRUPP GMBH); | [Y]DE1937839 (SIDERURGIE FSE INST RECH); | [Y]DE3232139 (MANNESMANN AG [DE]); | [A]DE8412739U ; | [A]EP0170809 (FUCHS SYSTEMTECHNIK GMBH [DE]) |