EP0551276 - PANNEAU MODULAIRE EN MATERIAU SYNTHETIQUE EXPANDE DOTE DE CANNEAUX EN FORME DE "T" ECHELONNES LONGITUDINALEMENT RECEVANT DES MONTANTS EN BOIS EN FORME DE "T" UTILISES DANS LA CONSTRUCTION DE MURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.10.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PLASTEDIL S.A. Corso San Gottardo 8A 6830 Chiasso / CH | [1997/51] |
Précédent [1993/29] | Pour tous les Etats désignés PLASTEDIL S.A. Corso San Gottardo 8A CH-6830 Chiasso / CH | Inventeur(s) | 01 /
CRETTI, Piero Via Bellinzona CH-6830 Vacallo di Chiasso / CH | [1993/29] | Mandataire(s) | Pellegri, Alberto, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Carducci, 8 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Pellegri, Alberto, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Puccini, 7 I-21100 Varese / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 91912365.3 | 08.07.1991 | [1993/29] | WO1991EP01270 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9301371 | Date: | 21.01.1993 | Langue: | EN | [1993/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0551276 | Date: | 21.07.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.01.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0551276 | Date: | 17.12.1997 | Langue: | EN | [1997/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.01.1993 | Classification | IPC: | E04B2/72, E04C2/52, E04C2/20, E04C2/38 | [1993/29] | CPC: |
E04C2/386 (EP,US);
E04C2/205 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, LI, SE [1993/29] | Titre | Allemand: | PLATTENMODUL AUS GESCHÄUMTEM KUNSTSTOFF MIT VERSETZTEN T-FÖRMIGEN LÄNGSKANÄLEN FÜR HÖLZERNE STÜTZEN | [1993/29] | Anglais: | MODULAR PANEL OF EXPANDED SYNTHETIC MATERIAL PROVIDED WITH STAGGERED LONGITUDINAL "T"-SHAPED CHANNELS, RECEIVING "T"-SHAPED WOODEN POSTS USEFUL FOR ERECTING WALLS | [1993/29] | Français: | PANNEAU MODULAIRE EN MATERIAU SYNTHETIQUE EXPANDE DOTE DE CANNEAUX EN FORME DE "T" ECHELONNES LONGITUDINALEMENT RECEVANT DES MONTANTS EN BOIS EN FORME DE "T" UTILISES DANS LA CONSTRUCTION DE MURS | [1993/29] | Entrée dans la phase régionale | 01.03.1993 | Taxe nationale de base payée | 01.03.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.03.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.03.1993 | Requête en examen déposée [1993/29] | 18.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.09.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.11.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.06.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.09.1997 | Taxe de délivrance payée | 12.09.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.09.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.12.1997 | DK | 17.12.1997 | SE | 17.03.1998 | [2015/21] |
Précédent [1998/40] | AT | 17.12.1997 | |
SE | 17.03.1998 | ||
Précédent [1998/35] | SE | 17.03.1998 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CA1116371 (TRUEFOAM LIMITED); | [A]DE2348396 (BORMANN HEINRICH SIEGFRIED); | [A]FR1148454 (ISOMATIC A G); | [A]FR2597135 (HUMEAU MICHEL [FR]); | [A]WO8300054 (STOECKL JOSEF) |