EP0537294 - ENSEMBLE ROTATIF D'ADSORPTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 12.02.2003 [2003/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB FLÄKT AKTIEBOLAG 120 86 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1996/26] | Pour tous les Etats désignés ABB FLÄKT AKTIEBOLAG S-120 86 Stockholm / SE | ||
Précédent [1993/16] | Pour tous les Etats désignés ABB FLAKT, INC 29333 Stephenson Highway Madison Heights, MI 48071 / US | Inventeur(s) | 01 /
PANZICA, Nicholas, J. 30690 Turtle Creek Farmington Hills, MI 48331 / US | 02 /
GUSTAVSSON, Lennart Gronsangarevagen 6 S-35242 Vaxjo / SE | 03 /
JOSEFSSON, Leif 2445 Tavistock Court Sterling Heights, MI 48310 / US | 04 /
LANNEFORS, Hans, O. 3116 Park Forest Drive W. Bloomfield, MI 48302 / US | [1993/16] | Mandataire(s) | Sunderland, James Harry, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1993/16] | Sunderland, James Harry, et al HASELTINE LAKE & CO Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91914963.3 | 02.07.1991 | [1993/16] | WO1991US04707 | Numéro de priorité, date | US19900547988 | 03.07.1990 Format original publié: US 547988 | [1993/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9200793 | Date: | 23.01.1992 | Langue: | EN | [1992/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0537294 | Date: | 21.04.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.01.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0537294 | Date: | 09.10.1996 | Langue: | EN | [1996/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.01.1992 | Classification | IPC: | B01D53/06, B01D53/04 | [1993/16] | CPC: |
B01D53/0431 (EP,US);
B01D53/0415 (EP,US);
B01D53/06 (EP,US);
B01D2253/102 (EP,US);
B01D2253/3425 (EP,US);
B01D2259/4009 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1993/16] | Titre | Allemand: | ROTIERENDE ADSORPTIONSVORRICHTUNG | [1993/16] | Anglais: | ROTARY ADSORPTION ASSEMBLY | [1993/16] | Français: | ENSEMBLE ROTATIF D'ADSORPTION | [1993/16] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.1993 | Taxe nationale de base payée | 20.01.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.01.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 20.01.1993 | Requête en examen déposée [1993/16] | 16.06.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.12.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.01.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.04.1996 | Taxe de délivrance payée | 09.04.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.10.1996 | BE | 09.10.1996 | ES | 09.10.1996 | NL | 09.10.1996 | SE | 09.01.1997 | DE | 10.01.1997 | [2003/07] |
Précédent [2002/25] | AT | 09.10.1996 | |
BE | 09.10.1996 | ||
ES | 09.10.1996 | ||
SE | 09.01.1997 | ||
DE | 10.01.1997 | ||
Précédent [1997/39] | AT | 09.10.1996 | |
BE | 09.10.1996 | ||
SE | 09.01.1997 | ||
DE | 10.01.1997 | ||
Précédent [1997/29] | AT | 09.10.1996 | |
BE | 09.10.1996 | ||
DE | 10.01.1997 | ||
Précédent [1997/28] | AT | 09.10.1996 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2450558 (BRITISH CECA CO [GB], et al); | [A]WO8403844 (BRY AIR INC [US]); | [A]DE3632405 (MUELLER PAUL E); | [A]EP0249003 (IEG IND ENGINEERING GMBH [DE]); | [A]US4895580 (MORIOKA KOJI [JP], et al) |