EP0540672 - SYSTEME DE TRANSFERT D'AIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.08.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.10.1995 [1995/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DONALDSON COMPANY, INC. 1400 West 94th Street Minneapolis, MN 55440 / US | [1993/19] | Inventeur(s) | 01 /
ENGEL, Donald Francis 16831 Whitewood Avenue Prior Lake, MN 55372 / US | 02 /
GIESEKE, Steven Scott 6329 Third Avenue South Richfield, MN 55431 / US | [1993/19] | Mandataire(s) | Petri, Stellan, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [N/P] |
Précédent [1993/19] | Petri, Stellan, et al Ström & Gulliksson AB Box 41 88 S-203 13 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91915193.6 | 07.06.1991 | [1993/19] | WO1991US04016 | Numéro de priorité, date | US19900557982 | 26.07.1990 Format original publié: US 557982 | [1993/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9201886 | Date: | 06.02.1992 | Langue: | EN | [1992/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0540672 | Date: | 12.05.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.02.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0540672 | Date: | 26.10.1994 | Langue: | EN | [1994/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.02.1992 | Classification | IPC: | F16L21/03, F16L27/10 | [1993/19] | CPC: |
F02M35/10144 (EP,US);
F02M35/164 (EP,US);
F16L21/03 (EP,US);
F16L21/06 (EP,US);
F16L37/084 (EP,US);
F02M35/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1993/19] | Titre | Allemand: | LUFTFÜHRUNGSSYSTEM | [1993/19] | Anglais: | AIR TRANSFER SYSTEM | [1993/19] | Français: | SYSTEME DE TRANSFERT D'AIR | [1993/19] | Entrée dans la phase régionale | 30.12.1992 | Taxe nationale de base payée | 30.12.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.12.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 30.12.1992 | Requête en examen déposée [1993/19] | 13.12.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.04.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.07.1994 | Taxe de délivrance payée | 25.07.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.07.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1985325 (NATHAN TRACY D); | [A]US3325174 (WEAVER SIMEON D); | [A]FR2078457 (MASSEY FERGUSON SERVICES NV); | [A]US4127290 (MUTSCHLECHNER HERMANN); | [A]US4856826 (ENGEL DONALD F [US], et al) |