EP0551362 - PROCEDE D'ABSORPTION DE LIQUIDES HYDROPHOBES NON MISCIBLES A L'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.10.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.12.1997 [1997/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBSON, David, James Lleiniau Dwyran Anglesey Gwynedd LL61 6YG / GB | Pour tous les Etats désignés LAWTHER, John, Mark 47 Bro Emrys, Tal-Y-Bont Bangor Gwynedd LL57 3YS / GB | Pour tous les Etats désignés HUGHES, Sara 4 Tan-Y-Bryn Terrace Bangor Gwynedd LL57 1HS / GB | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Pour tous les Etats désignés ROBSON, David, James Lleiniau Dwyran Anglesey, Gwynedd LL61 6YG / GB | ||
Pour tous les Etats désignés LAWTHER, John, Mark 47 Bro Emrys, Tal-Y-Bont Bangor, Gwynedd LL57 3YS / GB | |||
Pour tous les Etats désignés HUGHES, Sara 4 Tan-Y-Bryn Terrace Bangor, Gwynedd LL57 1HS / GB | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1993/29] | Mandataire(s) | Atkinson, Peter Birch Marks & Clerk LLP 1 New York Street Manchester M1 4HD / GB | [N/P] |
Précédent [1994/32] | Atkinson, Peter Birch MARKS & CLERK, Sussex House, 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | ||
Précédent [1993/29] | Atkinson, Peter Birch Marks & Clerk Suite 301 Sunlight House Quay Street Manchester M3 3JY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91917673.5 | 03.10.1991 | [1993/29] | WO1991GB01711 | Numéro de priorité, date | GB19900021509 | 03.10.1990 Format original publié: GB 9021509 | [1993/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9206146 | Date: | 16.04.1992 | Langue: | EN | [1992/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0551362 | Date: | 21.07.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0551362 | Date: | 18.12.1996 | Langue: | EN | [1996/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.1992 | Classification | IPC: | C09K3/32, C02F1/68, B01J20/24 | [1993/29] | CPC: |
B01D17/0202 (EP,US);
B01J20/24 (EP,US);
C02F1/681 (EP,US);
C09K3/32 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GR, IT, LI, NL, SE [1993/29] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR AUFSAUGEN VON HYDROPHOBEN UND IM WASSER UNLÖSLICHEN FLÜSSIGKEITEN | [1993/29] | Anglais: | METHOD OF ABSORBING HYDROPHOBIC WATER-IMMISCIBLE LIQUIDS | [1993/29] | Français: | PROCEDE D'ABSORPTION DE LIQUIDES HYDROPHOBES NON MISCIBLES A L'EAU | [1993/29] | Entrée dans la phase régionale | 03.05.1993 | Taxe nationale de base payée | 03.05.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.05.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.05.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 03.05.1993 | Requête en examen déposée [1993/29] | 21.07.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 31.03.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.01.1996 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme {1} | 01.04.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.07.1996 | Taxe de délivrance payée | 01.07.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/50] | Requête en poursuite de la procédure de: | 18.03.1996 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.03.1996 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 01.04.1996 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0002070 (FISCHER KARL OTTO PAUL); | [Y]FR2466564 (CENTRE TECH TEINTURE NETTOYAGE [FR]); | [A]EP0094363 (KOPPARFORS PAPYRUS AB [SE]); | [A]DE3423885 (MEYNEN HERMANN); | [A]US4605640 (FANTA GEORGE F [US], et al); | [A]WO8810183 (WEYERHAEUSER CO [US]); | [Y]US4925343 (RAIBLE ROBERT L [US], et al) |