EP0504431 - PROCEDE D'ELIMINATION DE REVETEMENTS ORGANIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.01.1997 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.01.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.03.1997 [1997/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CHLORINE ENGINEERS CORP., LTD. Shosen Mitsui Building, No. 1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/39] | Pour tous les Etats désignés CHLORINE ENGINEERS CORP., Ltd. Shosen Mitsui Building, No. 1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KASHIWASE, Masaharu 478-5, Shinbou Okayama-shi, Okayama 700 / JP | 02 /
MATSUOKA, Terumi 27-13, Toushinden Okayama-shi, Okayama 700 / JP | [1992/39] | Mandataire(s) | Dixon, Donald Cossar, et al Wilson Gunn Gee Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | [N/P] |
Précédent [1996/19] | Dixon, Donald Cossar, et al Gee & Co. Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | ||
Précédent [1992/39] | Diamond, Bryan Clive Gee & Co. Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91917693.3 | 09.10.1991 | [1992/39] | WO1991JP01374 | Numéro de priorité, date | JP19900270898 | 09.10.1990 Format original publié: JP 27089890 | [1992/39] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9206489 | Date: | 16.04.1992 | Langue: | EN | [1992/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0504431 | Date: | 23.09.1992 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0504431 | Date: | 20.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.04.1992 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.01.1993 | Classification | IPC: | G03F7/42, H01L21/311 | [1996/12] | CPC: |
H01L21/31133 (EP);
G03F7/423 (EP)
|
Précédent IPC [1992/39] | H01L21/027 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1992/39] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM ENTFERNEN ORGANISCHER ÜBERZÜGE | [1992/39] | Anglais: | METHOD OF REMOVING ORGANIC COATING | [1992/39] | Français: | PROCEDE D'ELIMINATION DE REVETEMENTS ORGANIQUES | [1992/39] | Entrée dans la phase régionale | 11.06.1992 | Traduction produite | 29.06.1992 | Taxe nationale de base payée | 29.06.1992 | Taxe de recherche payée | 29.06.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.06.1992 | Requête en examen déposée [1992/39] | 23.09.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.09.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.1995 | Taxe de délivrance payée | 20.12.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.12.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP57062530 ; | [A]EP0311817 ; | [A]EP0259985 ; | [A]FR2231110 ; | [A]EP0344764 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 136 (E-120)23 July 1982 & JP-A-57 062 530 ( HITACHI ), & JP57062530 A 19820723 | Recherche internationale | [A]JPS62213127 ; | [A]JPS648630 ; | [A]JPS6476726 |