EP0503635 - Système d'alimentation en huile pour un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.04.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.05.1995 [1995/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-go, 1-ban, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/38] | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-go, 1-ban, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Urata, Yasuhiro, c/o K. K. Honda Gijutsu Kenkyusho 1-go, 4-ban, Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama-ken / JP | 02 /
Kumagai, Kazuhide, c/o K. K. Honda Gijutsu Kenky. 1-go, 4-ban, Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama-ken / JP | 03 /
Suzuki, Shigeru, c/o K. K. Honda Gijutsu Kenkyusho 1-go, 4-ban, Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama-ken / JP | [1992/38] | Mandataire(s) | Fincke, Karl Theodor, et al Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/01] | Fincke, Karl Theodor, Dipl.-Phys. Dr., et al Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | ||
Précédent [1992/38] | Fincke, Karl Theodor, Dipl.-Phys. Dr. Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92104300.6 | 12.03.1992 | [1992/38] | Numéro de priorité, date | JP19910015489U | 15.03.1991 Format original publié: JP 1548991 U | [1992/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0503635 | Date: | 16.09.1992 | Langue: | EN | [1992/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0503635 | Date: | 01.06.1994 | Langue: | EN | [1994/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.1992 | Classification | IPC: | F01M1/02, F01M1/12 | [1992/38] | CPC: |
F01M1/02 (EP,US);
F01L9/14 (EP,US);
F01M1/12 (EP,US);
F01L2001/34446 (EP,US);
F01L2820/045 (EP,US);
F01M2001/123 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1992/38] | Titre | Allemand: | Ölzufuhrsystem in einer Brennkraftmaschine | [1992/38] | Anglais: | Oil supply system in internal combustion engine | [1992/38] | Français: | Système d'alimentation en huile pour un moteur à combustion interne | [1992/38] | Procédure d'examen | 13.08.1992 | Requête en examen déposée [1992/41] | 15.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.10.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.1993 | Taxe de délivrance payée | 17.12.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE316612 ; | [Y]FR2605677 (RENAULT [FR]); | [A]EP0406527 (PORSCHE AG [DE]) |