EP0504770 - Table debout avec pied d'appui conique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/39] | Table de bout avec pied d'appui et plateau de table | ||
[1996/39] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.08.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés B.W.M. Import und Export GmbH & Co. Warenvertriebs KG Hans-Striegl-Strasse 5 D-92637 Weiden / DE | [1992/39] | Inventeur(s) | 01 /
Wilbert, Bruno Schönfelder Strasse 13 W-6452 Hainburg 2 / DE | [1992/39] | Mandataire(s) | Schickedanz, Willi Langener Strasse 68 63073 Offenbach / DE | [N/P] |
Précédent [1992/39] | Schickedanz, Willi, Dipl.-Ing. Langener Strasse 68 D-63073 Offenbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92104470.7 | 16.03.1992 | [1992/39] | Numéro de priorité, date | DE19914108940 | 19.03.1991 Format original publié: DE 4108940 | DE19914114422 | 03.05.1991 Format original publié: DE 4114422 | [1992/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0504770 | Date: | 23.09.1992 | Langue: | DE | [1992/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0504770 | Date: | 25.09.1996 | Langue: | DE | [1996/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.06.1992 | Classification | IPC: | A47B7/02, A47B13/02 | [1992/39] | CPC: |
A47B7/02 (EP,US);
A47B13/023 (EP,US);
A47B2013/024 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1992/39] | Titre | Allemand: | Stehtisch mit einem sich konisch verjüngenden Standfuss | [1996/39] | Anglais: | Standing-table with a conical supporting foot | [1996/39] | Français: | Table debout avec pied d'appui conique | [1996/39] |
Précédent [1992/39] | Stehtisch mit einem hohl ausgebildeten Standfuss und einer Tischplatte | ||
Précédent [1992/39] | Standing-table with hollow supporting foot and table top | ||
Précédent [1992/39] | Table de bout avec pied d'appui et plateau de table | Procédure d'examen | 22.09.1992 | Requête en examen déposée [1992/47] | 11.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.06.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.03.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 05.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.06.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 25.09.1996 | ES | 25.09.1996 | FR | 25.09.1996 | GB | 25.09.1996 | GR | 25.09.1996 | IT | 25.09.1996 | NL | 25.09.1996 | SE | 25.12.1996 | PT | 26.12.1996 | AT | 16.03.1997 | BE | 31.03.1997 | CH | 31.03.1997 | LI | 31.03.1997 | LU | 31.03.1997 | [2006/14] |
Précédent [2003/07] | DK | 25.09.1996 | |
ES | 25.09.1996 | ||
GB | 25.09.1996 | ||
GR | 25.09.1996 | ||
IT | 25.09.1996 | ||
NL | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
BE | 31.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
LU | 31.03.1997 | ||
Précédent [2002/25] | DK | 25.09.1996 | |
ES | 25.09.1996 | ||
GB | 25.09.1996 | ||
GR | 25.09.1996 | ||
IT | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
BE | 31.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
LU | 31.03.1997 | ||
Précédent [2000/05] | DK | 25.09.1996 | |
GB | 25.09.1996 | ||
GR | 25.09.1996 | ||
IT | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
BE | 31.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
LU | 31.03.1997 | ||
Précédent [1999/42] | DK | 25.09.1996 | |
GB | 25.09.1996 | ||
IT | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
BE | 31.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
Précédent [1998/41] | DK | 25.09.1996 | |
GB | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
BE | 31.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
Précédent [1998/40] | BE | 25.09.1996 | |
DK | 25.09.1996 | ||
GB | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
AT | 16.03.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
Précédent [1998/15] | BE | 25.09.1996 | |
DK | 25.09.1996 | ||
GB | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
CH | 31.03.1997 | ||
LI | 31.03.1997 | ||
Précédent [1997/34] | BE | 25.09.1996 | |
GB | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
FR | 21.02.1997 | ||
Précédent [1997/30] | BE | 25.09.1996 | |
GB | 25.09.1996 | ||
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
Précédent [1997/25] | BE | 25.09.1996 | |
SE | 25.12.1996 | ||
PT | 26.12.1996 | ||
Précédent [1997/22] | SE | 25.12.1996 | |
PT | 26.12.1996 | ||
Précédent [1997/18] | SE | 25.12.1996 | Citations: | Recherche | [X]FR794102 (XAVIER PAUCHARD ETS); | [X]FR2573968 (TONARELLI ROLAND [FR]) |