Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
14.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.09.1998 [1998/40] |
22.08.1997 | Délivrance (prévue) | publié le 08.10.1997 [1997/41] |
06.06.1997 | Changement - mandataire | publié le 23.07.1997 [1997/30] |
16.05.1997 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
05.03.1997 | Taxe annuelle | |
24.01.1997 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
28.11.1996 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
11.09.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
18.06.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
06.03.1996 | Taxe annuelle | |
18.01.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
10.01.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
15.02.1995 | Premier rapport d'examen | |
04.11.1992 | Requête en examen présentée | publié le 23.12.1992 [1992/52] |
28.08.1992 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 14.10.1992 [1992/42] |