EP0508246 - Quenouille comportant une manchette résistant à l'érosion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.08.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.09.1998 [1998/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VESUVIUS FRANCE S.A. 68, rue Paul Deudon, B.P. 19 59750 Feignies / FR | [N/P] |
Précédent [1997/41] | Pour tous les Etats désignés VESUVIUS FRANCE S.A. 68, rue Paul Deudon, B.P. 19 59750 Feignies / FR | ||
Précédent [1992/42] | Pour tous les Etats désignés VESUVIUS FRANCE S.A. 68, rue Paul Deudon, B.P. 19 F-59750 Feignies / FR | Inventeur(s) | 01 /
Ruffaldi, Aldo 267 Avenue Baron d'Huard B-1950 Kraainem / BE | [1992/42] | Mandataire(s) | Delcoux, Mariette Office Kirkpatrick S.A. Avenue Wolfers, 32 1310 La Hulpe / BE | [N/P] |
Précédent [1997/30] | Bairiot-Delcoux, Mariette Office Kirkpatrick S.A., Avenue Wolfers, 32 1310 La Hulpe / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92105388.0 | 28.03.1992 | [1992/42] | Numéro de priorité, date | FR19910004403 | 09.04.1991 Format original publié: FR 9104403 | [1992/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0508246 | Date: | 14.10.1992 | Langue: | FR | [1992/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0508246 | Date: | 08.10.1997 | Langue: | FR | [1997/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.1992 | Classification | IPC: | B22D41/18 | [1992/42] | CPC: |
B22D41/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, GB, IT, SE [1992/42] | Titre | Allemand: | Stopfenstange mit verschliessfester Hülse | [1992/42] | Anglais: | Stopper rod having an erosion-resistant sleeve | [1992/42] | Français: | Quenouille comportant une manchette résistant à l'érosion | [1992/42] | Procédure d'examen | 19.10.1992 | Requête en examen déposée [1992/52] | 20.02.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.08.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.08.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.01.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.08.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.11.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.1997 | Taxe de délivrance payée | 02.05.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.07.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP63104760 ; | [X]US3456690 (WEED SETH E); | [X]US3011231 (ROSS DREVER JAMES); | [X]US1486694 (SHEAFFER JAMES E); | [X]GB2123726 (THORNTON JAMES MENZIES); | [Y]FR2464769 (AKECHI TAIKARENGA KK [JP]); | [Y]WO8404477 (THORNTON JAMES MENZIES) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 343 (M-741)(31890) 14 Septembre 1988 & JP-A-63 104 760 ( SUMITOMO METAL IND LTD ) 10 Mai 1988, & JP63104760 A 00000000 | Examen | JPH01130857 |