EP0508300 - Dispositif pour suspendre un ensemble de câbles aériens [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.06.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.06.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.07.1996 [1996/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 58093 Hagen / DE | [N/P] |
Précédent [1992/42] | Pour tous les Etats désignés RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 D-58093 Hagen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Behrendt, Martin An der Egge 22 W-5800 Hagen 1 / DE | 02 /
Greisinger, Martin Brinkhofstrasse 34 W-5860 Iserlohn / DE | 03 /
Winterhoff, Hans Eintrachtstrasse 17 W-5840 Schwerte / DE | [1992/42] | Mandataire(s) | Fuchs, Franz-Josef Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Précédent [1992/42] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92105637.0 | 01.04.1992 | [1992/42] | Numéro de priorité, date | DE19914111484 | 09.04.1991 Format original publié: DE 4111484 | [1992/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0508300 | Date: | 14.10.1992 | Langue: | DE | [1992/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0508300 | Date: | 21.04.1993 | Langue: | DE | [1993/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0508300 | Date: | 02.08.1995 | Langue: | DE | [1995/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.1993 | Classification | IPC: | H02G7/05 | [1992/42] | CPC: |
H02G7/08 (EP,US);
H02G7/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/42] | Titre | Allemand: | Aufhängevorrichtung für eine Luftkabelgarnitur | [1992/42] | Anglais: | Suspension device for overhead cable set | [1992/42] | Français: | Dispositif pour suspendre un ensemble de câbles aériens | [1992/42] | Procédure d'examen | 07.05.1993 | Requête en examen déposée [1993/27] | 24.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.10.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 03.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.05.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.04.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1640691 ; | [A]DE2916734 ; | [A]DE3803335 (RXS SCHRUMPFTECH GARNITUREN [DE]); | [A]US4992627 (MULLANEY JULIAN S [US]) |