EP0570611 - Dispositif de recouvrement pour joints de dilatation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.01.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Maurer Söhne GmbH & Co. KG Frankfurter Ring 193 80807 München / DE | [1997/03] |
Précédent [1993/47] | Pour tous les Etats désignés Friedrich Maurer Söhne GmbH & Co. KG Postfach 44 01 45 D-80750 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Erlmeier, Robert, Dr. Schleissheimer Strasse 186 W-8000 München 40 / DE | [1993/47] | Mandataire(s) | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Grosse, Wolfgang, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Herrmann-Trentepohl, Kirschner Grosse, Bockhorni & Partner Forstenrieder Allee 59 D-81476 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92108545.2 | 20.05.1992 | [1993/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0570611 | Date: | 24.11.1993 | Langue: | DE | [1993/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0570611 | Date: | 28.02.1996 | [1996/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.01.1993 | Classification | IPC: | C04B26/14, E01D19/06 | [1993/47] | CPC: |
C04B26/14 (EP);
E01D19/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, NL [1993/47] | Titre | Allemand: | Überbrückungskonstruktion für Dehnungsfugen | [1993/47] | Anglais: | Bridging device for expansion joints | [1993/47] | Français: | Dispositif de recouvrement pour joints de dilatation | [1993/47] | Procédure d'examen | 23.03.1994 | Requête en examen déposée [1994/21] | 24.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.08.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.1995 | Taxe de délivrance payée | 17.11.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 28.02.1996 | FR | 28.02.1996 | GB | 28.02.1996 | NL | 28.02.1996 | [2006/14] |
Précédent [2003/07] | ES | 28.02.1996 | |
GB | 28.02.1996 | ||
NL | 28.02.1996 | ||
FR | 26.07.1996 | ||
Précédent [2002/25] | ES | 28.02.1996 | |
GB | 28.02.1996 | ||
FR | 26.07.1996 | ||
Précédent [1997/14] | GB | 28.02.1996 | |
FR | 26.07.1996 | ||
Précédent [1997/06] | FR | 26.07.1996 | Citations: | Recherche | [AD]DE3031271 (BRITFLEX RESIN SYST LTD [JP]); | [A]US4736010 (SUZUKI HIROSHI [JP], et al); | [A]EP0309221 (EAGLE PICHER IND INC [US]); | [A]EP0434214 (TEXACO CHEMICAL [US]); | [E]EP0512460 (CHEMWELL CHEMIE GMBH [DE]); | [A] - DRAKE R.S., EGAN D.R., MURPHY W.T., "ELASTOMER-MODIFIED EPOXY RESINS IN COATINGS APPLICATIONS.", Water-Soluble Polymers: Synthesis, Solution Properties and Applications, American Chemical Society, Washington, DC, US, Washington, DC, US, (19830101), vol. 221., ISBN 978-0-5412-3408-9, pages 01 - 20., XP000123110 |