Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0570611 | Dossier mondial | 28.02.1996 | B1 | EP0570611 | 24.11.1993 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ATE134599T | 15.03.1996 | T1 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CZ283868 | 17.06.1998 | B6 | CZ332492 | 15.12.1993 | A3 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE59205504D1 | 04.04.1996 | D1 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | HUT69332 | 28.09.1995 | A | HU9301459D0 | 28.09.1993 | D0 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | PL170316B | 29.11.1996 | B1 | PL296571 | 29.11.1993 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP92108545 | 20.05.1992 |