EP0523739 - Dispositif de palier dynamique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.08.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.08.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.09.1996 [1996/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koyo Seiko Co., Ltd. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka 542-0081 / JP | [N/P] |
Précédent [1993/03] | Pour tous les Etats désignés KOYO SEIKO CO., LTD. 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka 542 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Onishi, Masayoshi 545-1-302, Nagasone-cho Sakai-shi, Osaka-fu / JP | 02 /
Takahashi, Takeshi 6-10-309, Hinode-nishihonmachi Yamatotakada-shi, Nara-ken / JP | [1993/03] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/35] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | ||
Précédent [1993/03] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92112281.8 | 17.07.1992 | [1993/03] | Numéro de priorité, date | JP19910056437U | 19.07.1991 Format original publié: JP 5643791 U | JP19920011794U | 10.03.1992 Format original publié: JP 1179492 U | [1993/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0523739 | Date: | 20.01.1993 | Langue: | EN | [1993/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0523739 | Date: | 27.09.1995 | Langue: | EN | [1995/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.1992 | Classification | IPC: | F16C33/10 | [1993/03] | CPC: |
F16C17/026 (EP,US);
F16C33/107 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, NL [1993/03] | Titre | Allemand: | Dynamische Drucklagervorrichtung | [1993/03] | Anglais: | Dynamic pressure bearing device | [1993/03] | Français: | Dispositif de palier dynamique | [1993/03] | Procédure d'examen | 20.07.1993 | Requête en examen déposée [1993/37] | 23.12.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.03.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.06.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.06.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE2036036 ; | [Y]CH447863 (DECKEL HANS DR ING [DE], et al); | [A]US3238000 (ALBERTUS MUIJDERMAN EVERHARDUS, et al); | [A]DE2711983 (DAIDO METAL CO LTD); | [A]FR2193441 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]US3778123 (HENDLER H, et al) | Examen | GB2235736 |