EP0528271 - Mutéines de l'hormone parathyroidienne humaine et leur production [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Takeda Chemical Industries, Ltd. 1-1, Doshomachi, 4-chome Chuo-ku Osaka 541 / JP | [N/P] |
Précédent [1993/08] | Pour tous les Etats désignés TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Fukuda, Tsunehiko 10-202, 9 Oharanonishisakaedani-cho Nishikyo-ku, Kyoto 610-11 / JP | [1993/08] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1994/11] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
Précédent [1993/08] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem. Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92113322.9 | 05.08.1992 | [1993/08] | Numéro de priorité, date | JP19910198056 | 07.08.1991 Format original publié: JP 19805691 | JP19920169713 | 26.06.1992 Format original publié: JP 16971392 | [1993/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0528271 | Date: | 24.02.1993 | Langue: | EN | [1993/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0528271 | Date: | 23.04.1997 | Langue: | EN | [1997/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.1992 | Classification | IPC: | C07K14/635, C12N15/16, C12N15/18, C12N1/21, C12N5/10, C12P21/02 | [1997/17] | CPC: |
C07K14/635 (EP);
C07K2319/41 (EP);
C07K2319/735 (EP);
C07K2319/75 (EP)
|
Précédent IPC [1993/08] | C07K7/10, C12N15/16, C12N15/18, C12N1/21, C12N5/10, C12P21/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/08] | Titre | Allemand: | Muteine des menschlichen Parathormons und ihre Herstellung | [1993/08] | Anglais: | Human parathyroid hormone muteins and production thereof | [1993/08] | Français: | Mutéines de l'hormone parathyroidienne humaine et leur production | [1993/08] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Procédure d'examen | 28.07.1993 | Requête en examen déposée [1993/38] | 27.06.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 12.10.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 18.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.1996 | Taxe de délivrance payée | 20.12.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.04.1997 | BE | 23.04.1997 | DK | 23.04.1997 | ES | 23.04.1997 | GR | 23.04.1997 | IT | 23.04.1997 | NL | 23.04.1997 | PT | 23.07.1997 | SE | 23.07.1997 | IE | 05.08.1997 | LU | 05.08.1997 | [2008/02] |
Précédent [2004/38] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
ES | 23.04.1997 | ||
GR | 23.04.1997 | ||
IT | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
IE | 05.08.1997 | ||
LU | 05.08.1997 | ||
Précédent [2002/25] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
ES | 23.04.1997 | ||
GR | 23.04.1997 | ||
IT | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
IE | 05.08.1997 | ||
LU | 31.08.1997 | ||
Précédent [2001/01] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
GR | 23.04.1997 | ||
IT | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
IE | 05.08.1997 | ||
LU | 31.08.1997 | ||
Précédent [2000/05] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
GR | 23.04.1997 | ||
IT | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
LU | 31.08.1997 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
IT | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
DK | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
Précédent [1998/12] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
SE | 23.07.1997 | ||
Précédent [1998/10] | AT | 23.04.1997 | |
BE | 23.04.1997 | ||
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
Précédent [1998/03] | AT | 23.04.1997 | |
NL | 23.04.1997 | ||
PT | 23.07.1997 | ||
Précédent [1998/02] | AT | 23.04.1997 | Citations: | Recherche | [A]EP0139076 (BIOTECHNOLOG FORSCHUNG GMBH [DE]); | [A]WO8803165 (SELMER SANDE AS [NO], et al); | [A]EP0341963 (MERCK & CO INC [US]); | [X]WO9014415 (GEN HOSPITAL CORP [US]); | [AP]EP0451867 (MITSUBISHI CHEM IND [JP]) |