EP0530545 - Panneaux cellulaires en polycarbonates aromatiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 21.11.1997 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.07.2009 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 02.09.2009 [2009/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Degussa GmbH Weissfrauenstrasse 9 60311 Frankfurt / DE | [N/P] |
Précédent [1993/10] | Pour tous les Etats désignés Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Arnold, Norbert, Dr. Weinhalde 33 W-7244 Waldachtal / DE | 02 /
Wiebel, Wolfgang Ankergasse 37 W-8751 Haibach / DE | [1993/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 92113610.7 | 10.08.1992 | [1993/10] | Numéro de priorité, date | DE19910010957U | 04.09.1991 Format original publié: DE 9110957 U | [1993/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0530545 | Date: | 10.03.1993 | Langue: | DE | [1993/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0530545 | Date: | 26.10.1994 | Langue: | DE | [1994/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.12.1992 | Classification | IPC: | E04C2/54, E04C2/34 | [1993/10] | CPC: |
E04C2/34 (EP,US);
E04C2/543 (EP,US);
Y10T428/24174 (EP,US);
Y10T428/24182 (EP,US);
Y10T428/2457 (EP,US);
Y10T428/24612 (EP,US);
Y10T428/24661 (EP,US);
Y10T428/2495 (EP,US);
Y10T428/24967 (EP,US);
Y10T428/27 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/10] | Titre | Allemand: | Schrägstegmehrfachplatten aus aromatischen Polycarbonaten | [1993/10] | Anglais: | Cellular panels made of aromatic polycarbonates | [1993/10] | Français: | Panneaux cellulaires en polycarbonates aromatiques | [1993/10] | Procédure d'examen | 10.08.1992 | Requête en examen déposée [1993/10] | 28.01.1993 | Requête en examen accéléré déposée | 08.04.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.1993 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 11.06.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 22.04.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 02.05.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 27.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernbereich RP Patente und Lizenzen D-51368 Leverkusen / DE | 02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Mandataire de l'opposant David, Daniel Gevers France 41, avenue de Friedland 75008 Paris / FR | 03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2009/36] | |||
Opposant(s) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Mandataire de l'opposant David, Daniel Bloch & Bonnétat 23bis, rue de Turin 75008 Paris / FR | |||
03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee D-64293 Darmstadt / DE | |||
Précédent [1995/38] | |||
Opposant(s) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Mandataire de l'opposant David, Daniel KAYSERSBERG, Service Propriété Industrielle, 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | |||
03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee D-64293 Darmstadt / DE | |||
Précédent [1995/37] | |||
Opposant(s) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Mandataire de l'opposant David, Daniel KAYSERSBERG, Service Propriété Industrielle, 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | |||
Précédent [1995/17] | |||
Opposant(s) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | 05.09.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.12.1995 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 09.09.1997 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1998/02] | 09.09.1997 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Recours après opposition | 19.03.1996 | Recours reçu No. T0270/96 | 11.05.1996 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 09.09.1997 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet tel que délivré | 09.09.1997 | Date des procédures orales | 22.09.1997 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0054856 (BAYER AG [DE]); | [A]EP0286003 (MONCH KUNSTSTOFFTECH GMBH [DE]) | Examen | - J. Wiedemann, "Leichtbau - Band 1: Elemente", 1986, Springer Verlag, Berlin,Seiten 416-418 |