EP0529583 - Composés de 3-(vinylphényloxy)propyl silane [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.10.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.11.1998 [1998/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kubota, Tohru, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 02 /
Ishihara, Toshinobu, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 03 /
Endo, Mikio, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 04 /
Uehara, Katsuhiro, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | [1997/48] |
Précédent [1993/09] | 01 /
Kubota, Tohru, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | ||
02 /
Ishihara, Toshinobu, Synthetic Tech.Lab, SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | |||
03 /
Endo, Mikio, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | |||
04 /
Uehara, Katsuhiro, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | Mandataire(s) | Tiedtke, Harro Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92114468.9 | 25.08.1992 | [1993/09] | Numéro de priorité, date | JP19910213503 | 26.08.1991 Format original publié: JP 21350391 | [1993/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0529583 | Date: | 03.03.1993 | Langue: | EN | [1993/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0529583 | Date: | 26.11.1997 | Langue: | EN | [1997/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.1992 | Classification | IPC: | C07F7/18 | [1993/09] | CPC: |
C07F7/1804 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1993/09] | Titre | Allemand: | 3-(Vinylphenyloxy)propylsilan Verbindungen | [1993/09] | Anglais: | 3-(Vinylphenyloxy) propylsilane compound | [1993/09] | Français: | Composés de 3-(vinylphényloxy)propyl silane | [1993/09] | Procédure d'examen | 09.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/40] | 17.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.03.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.1997 | Taxe de délivrance payée | 13.06.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2055871 (M & T CHEMICALS INC) |