EP0531884 - Iodophore stable dans mousse de polyuréthane [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1998 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.07.1998 [1998/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417-1880 / US | [N/P] |
Précédent [1995/01] | Pour tous les Etats désignés Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880 / US | ||
Précédent [1993/11] | Pour tous les Etats désignés BECTON, DICKINSON & COMPANY One Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kahn, Mohammad A. 10005 South Falcon Hurst Drive Sandy, Utah 84092 / US | 02 /
Hoang, Minh Q. 4905 Avant Circle Taylorsville, Utah 84118 / US | [1993/11] | Mandataire(s) | Rambelli, Paolo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1993/11] | Rambelli, Paolo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 92115059.5 | 03.09.1992 | [1993/11] | Numéro de priorité, date | US19910756661 | 09.09.1991 Format original publié: US 756661 | [1993/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0531884 | Date: | 17.03.1993 | Langue: | EN | [1993/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0531884 | Date: | 30.07.1997 | Langue: | EN | [1997/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.12.1992 | Classification | IPC: | A01N59/12, A61L15/00 | [1993/11] | CPC: |
A01N59/12 (EP,US);
A61L15/18 (EP,US);
A61L15/26 (EP,US)
| C-Set: |
A01N59/12, A01N2300/00 (EP,US);
A61L15/26, C08L75/04 (US,EP) | Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT [1993/11] | Titre | Allemand: | Stabile Iodophor im Polyurethanschaum | [1993/11] | Anglais: | Stable iodophor in polyurethane foam | [1993/11] | Français: | Iodophore stable dans mousse de polyuréthane | [1993/11] | Procédure d'examen | 29.06.1993 | Requête en examen déposée [1993/35] | 10.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.09.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.04.1997 | Taxe de délivrance payée | 11.04.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 30.07.1997 | [1998/21] | Citations: | Recherche | [X]US3810841 (RICHTER F); | [A]WO8201469 (JOHNSON & SON INC S C [US]); | [Y]US4381380 (LEVEEN HARRY H [US], et al); | [A]WO8401102 (HYDROMER INC [US]); | [X]EP0385030 (LEVEEN HARRY H [US], et al); | [XP]EP0473026 (BECTON DICKINSON CO [US]) |