EP0537474 - Boîte pliable munie d'un bec verseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 10.09.2008 [2008/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Europa Carton Aktiengesellschaft Spitaler Strasse 11 D-20095 Hamburg / DE | [1993/16] | Inventeur(s) | 01 /
Skolik, Bernhard Am Sportplatz 20 W-2860 Osterholz-Scharmbeck / DE | [1993/16] | Mandataire(s) | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Précédent [1993/16] | Dipl.-Ing. H. Hauck, Dipl.-Ing. E. Graalfs, Dipl.-Ing. W. Wehnert, Dr.-Ing. W. Döring Postfach 30 24 30 D-20308 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92115449.8 | 10.09.1992 | [1993/16] | Numéro de priorité, date | DE19910012759U | 14.10.1991 Format original publié: DE 9112759 U | [1993/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0537474 | Date: | 21.04.1993 | Langue: | DE | [1993/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0537474 | Date: | 09.10.1996 | Langue: | DE | [1996/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.01.1993 | Classification | IPC: | B65D5/74 | [1993/16] | CPC: |
B65D5/742 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1993/16] | Titre | Allemand: | Faltschachtel mit Schüttvorrichtung | [1993/16] | Anglais: | Folding box with pouring spout | [1993/16] | Français: | Boîte pliable munie d'un bec verseur | [1993/16] | Procédure d'examen | 12.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/41] | 23.02.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 04.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.11.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.05.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.04.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 07.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]CH618932 (MIGROS); | [X]US2349362 (MARSHALL DONALD E); | [Y]US4194677 (WYSOCKI LAWRENCE [US]) |