EP0540964 - Support pour couteau circulaire pour machines de traitement du papier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.09.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.1995 | Demande réputée retirée | publié le 08.11.1995 [1995/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E.C.H. Will GmbH Postfach 54 03 20 D-22503 Hamburg / DE | [1993/19] | Inventeur(s) | 01 /
Kröger, Holger Falkenbergstrasse 181 W-2000 Norderstedt / DE | 02 /
Stolley, Dieter Lütchenmoor 56 W-2000 Norderstedt / DE | [1993/19] | Mandataire(s) | Hiss, Ludwig, et al c/o Körber AG, Patentabteilung 21027 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1993/19] | Hiss, Ludwig, Dipl.-Ing., et al c/o Körber AG, Patentabteilung D-21027 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92118236.6 | 24.10.1992 | [1993/19] | Numéro de priorité, date | DE19914136506 | 06.11.1991 Format original publié: DE 4136506 | [1993/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0540964 | Date: | 12.05.1993 | Langue: | DE | [1993/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.1993 | Classification | IPC: | B26D5/04 | [1993/19] | CPC: |
B26D5/04 (EP,US);
Y10T83/7751 (EP,US);
Y10T83/7818 (EP,US);
Y10T83/7843 (EP,US);
Y10T83/7847 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL [1993/19] | Titre | Allemand: | Messerhalter für Längsschnittstationen an Papierverarbeitungsmaschinen | [1993/19] | Anglais: | Knife holder for circular knife on paper processing machines | [1993/19] | Français: | Support pour couteau circulaire pour machines de traitement du papier | [1993/19] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 23.10.1993 | Requête en examen déposée [1993/52] | 19.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/45] | 07.06.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/45] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1994 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE3810675 (MEISAN KK [JP]); | [YD]DE2821957 ; | [Y]GB1142814 (SIEGFRIED HAENCHEN) |