Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
18.09.1995 | Demande réputée retirée | publié le 08.11.1995 [1995/45] |
14.12.1994 | Premier rapport d'examen | |
06.11.1993 | Requête en examen présentée | publié le 29.12.1993 [1993/52] |
26.03.1993 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 12.05.1993 [1993/19] |
26.03.1993 | Changement - demandeur | publié le 19.05.1993 [1993/20] |